Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP3757857 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP3757857



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 413
10.03.2025 Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist Recherche / Prüfung 1
15.05.2024 Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ Recherche / Prüfung 1
05.04.2024 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
26.03.2024 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
26.03.2024 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
26.03.2024 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
26.03.2024 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
01.12.2023 Anlage zur Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 1
01.12.2023 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 2
01.12.2023 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
01.12.2023 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 1
01.12.2023 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) Recherche / Prüfung 72
01.12.2023 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) Recherche / Prüfung 72
31.10.2023 Prüfungsbeginn Recherche / Prüfung 1
13.10.2022 Dokument die Vertretung betreffend Recherche / Prüfung 15
24.06.2021 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
24.06.2021 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 3
24.06.2021 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 3
24.06.2021 Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 5
24.06.2021 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 5
24.06.2021 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 10
24.06.2021 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
15.01.2021 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
02.12.2020 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 2
18.09.2020 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
18.09.2020 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 5
18.09.2020 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 2
18.09.2020 Informationen zur Recherchenstrategie Recherche / Prüfung 1
13.05.2020 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
13.05.2020 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
27.03.2020 Empfangsbestätigung eines (elektronisch) übermittelten Prioritätsdokuments Recherche / Prüfung 1
24.03.2020 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 104
20.03.2020 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
20.03.2020 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
20.03.2020 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
20.03.2020 Beschreibung Recherche / Prüfung 51
20.03.2020 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
20.03.2020 Zeichnungen Recherche / Prüfung 20
20.03.2020 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5