EP3757857 - VORRICHTUNGS-ID FÜR SPEICHERSCHUTZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.03.2025 Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.03.2024 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.11.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.07.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 27.11.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.04.2025 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SI | veröffentlicht am 28.05.2025 [2025/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95054 / US | [2021/01] | Erfinder | 01 /
PRASHANT, Dewan 5461 NW 132nd Avenue Portland, OR 97229 / US | 02 /
SIDDHARTHA, Chhabra 5584 NW 131st Ave Portland, OR 97229 / US | [2021/01] | Vertreter | Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [2024/18] |
Frühere [2021/01] | Maiwald Patent- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20164733.6 | 20.03.2020 | [2021/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201916454476 | 27.06.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201916454476 | [2021/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3757857 | Datum: | 30.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/53] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3757857 | Datum: | 01.05.2024 | Sprache: | EN | [2024/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.09.2020 | Klassifikation | IPC: | G06F21/78, G06F21/85, H04L9/00, H04L9/08 | [2021/01] | CPC: |
H04L9/0894 (EP);
G06F3/062 (CN);
H04L9/0866 (US);
G06F21/78 (EP,US);
G06F21/85 (EP,US);
G06F3/0631 (CN);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/31] |
Frühere [2021/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNGS-ID FÜR SPEICHERSCHUTZ | [2021/01] | Englisch: | DEVICE ID FOR MEMORY PROTECTION | [2021/01] | Französisch: | ID DE DISPOSITIF DE PROTECTION DE LA MÉMOIRE | [2021/01] | Prüfungsverfahren | 24.06.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.06.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/31] | 24.06.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 01.12.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.03.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.03.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.03.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 04.02.2025 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2025/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 01.05.2024 | BG | 01.05.2024 | CZ | 01.05.2024 | DK | 01.05.2024 | EE | 01.05.2024 | ES | 01.05.2024 | FI | 01.05.2024 | HR | 01.05.2024 | IT | 01.05.2024 | LV | 01.05.2024 | PL | 01.05.2024 | RO | 01.05.2024 | SI | 01.05.2024 | SK | 01.05.2024 | SM | 01.05.2024 | NO | 01.08.2024 | RS | 01.08.2024 | GR | 02.08.2024 | IS | 01.09.2024 | PT | 02.09.2024 | [2025/22] |
Frühere [2025/11] | AT | 01.05.2024 | |
BG | 01.05.2024 | ||
CZ | 01.05.2024 | ||
DK | 01.05.2024 | ||
EE | 01.05.2024 | ||
ES | 01.05.2024 | ||
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
IT | 01.05.2024 | ||
LV | 01.05.2024 | ||
PL | 01.05.2024 | ||
RO | 01.05.2024 | ||
SK | 01.05.2024 | ||
SM | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
RS | 01.08.2024 | ||
GR | 02.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | ||
PT | 02.09.2024 | ||
Frühere [2025/10] | AT | 01.05.2024 | |
BG | 01.05.2024 | ||
CZ | 01.05.2024 | ||
DK | 01.05.2024 | ||
EE | 01.05.2024 | ||
ES | 01.05.2024 | ||
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
LV | 01.05.2024 | ||
PL | 01.05.2024 | ||
RO | 01.05.2024 | ||
SK | 01.05.2024 | ||
SM | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
RS | 01.08.2024 | ||
GR | 02.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | ||
PT | 02.09.2024 | ||
Frühere [2025/09] | AT | 01.05.2024 | |
BG | 01.05.2024 | ||
DK | 01.05.2024 | ||
EE | 01.05.2024 | ||
ES | 01.05.2024 | ||
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
LV | 01.05.2024 | ||
PL | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
RS | 01.08.2024 | ||
GR | 02.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | ||
PT | 02.09.2024 | ||
Frühere [2025/08] | AT | 01.05.2024 | |
BG | 01.05.2024 | ||
DK | 01.05.2024 | ||
ES | 01.05.2024 | ||
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
LV | 01.05.2024 | ||
PL | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
RS | 01.08.2024 | ||
GR | 02.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | ||
PT | 02.09.2024 | ||
Frühere [2024/49] | AT | 01.05.2024 | |
BG | 01.05.2024 | ||
ES | 01.05.2024 | ||
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
LV | 01.05.2024 | ||
PL | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
RS | 01.08.2024 | ||
GR | 02.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | ||
PT | 02.09.2024 | ||
Frühere [2024/48] | AT | 01.05.2024 | |
BG | 01.05.2024 | ||
ES | 01.05.2024 | ||
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
GR | 02.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | ||
PT | 02.09.2024 | ||
Frühere [2024/47] | BG | 01.05.2024 | |
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
GR | 02.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | ||
PT | 02.09.2024 | ||
Frühere [2024/46] | BG | 01.05.2024 | |
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2014282819 (SASTRY MANOJ R [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0033] , [0 37] - [0040] - [0 48] - [0049] - [0 66] - [0070] *; | [X]US2017083724 (CHHABRA SIDDHARTHA [US], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0030] , [0 39] - [0042] - [ 124] - [0125] - [ 128] , [ 153] , [ 199] - [0201] - [ 205] *; | [X]US2019044729 (CHHABRA SIDDHARTHA [US], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0019] , [0 25] , [0 28] , [000 ] , [0 31] - [0040] - [0 56] - [0057] - [0 66] - [0068] - [0 70] - [0073] - [ 106]; figures 2,8 *; | [X]US2019095351 (CHHABRA SIDDHARTHA [US], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0014] , [0 17] , [0 23] - [0027] - [0 37] , [0 42] - [0044]; figure 4 *; | [A]WO2019066918 (INTEL CORP [US]) [A] 1-15* paragraphs [0020] - [0021] - [0 28] - [0030] - [0 42] - [0043] - [0 60] - [0061] * |