EP3725422 - VORRICHTUNG ZUR LACKÜBERTRAGUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.09.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.10.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.04.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 18.09.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.09.2024 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Airbus Operations GmbH Kreetslag 10 21129 Hamburg / DE | Für alle benannten Staaten Airbus (S.A.S.) 2, Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac / FR | [2020/43] | Erfinder | 01 /
Zahlen, Pierre c/o Airbus Operations GmbH Kreetslag 10 21129 Hamburg / DE | 02 /
Kümmel, Waldemar Kirchbergstraße 14 82216 Maisach / DE | 03 /
Kress, Daniel Blücherstraße 33 86165 Augsburg / DE | 04 /
Schepp, Christian c/o KUKA Schweissanlagen GmbH Blücherstraße 144 86165 Augsburg / DE | [2020/43] | Vertreter | Bird & Bird LLP - Hamburg Am Sandtorkai 50 20457 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2020/43] | Bird & Bird LLP Am Sandtorkai 50 20457 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20168066.7 | 03.04.2020 | [2020/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201910109790 | 12.04.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102019109790 | [2020/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3725422 | Datum: | 21.10.2020 | Sprache: | EN | [2020/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.09.2020 | Klassifikation | IPC: | B05C1/02, B05C1/08, B05C9/12 | [2020/43] | CPC: |
B05C1/0808 (EP,US);
B05C1/027 (EP,US);
B05C1/0813 (EP,US);
B05C9/12 (EP,US);
B05D1/28 (EP);
B05D3/067 (EP,US);
B29C35/0888 (EP);
B29C35/10 (EP);
B29C2035/0827 (EP,US);
B29C59/046 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/21] |
Frühere [2020/43] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR LACKÜBERTRAGUNG | [2020/43] | Englisch: | DEVICE FOR LACQUER TRANSFER | [2020/43] | Französisch: | DISPOSITIF DE TRANSFERT DE VERNIS | [2020/43] | Prüfungsverfahren | 21.04.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.04.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/21] | 21.04.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.10.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.04.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.09.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.04.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.04.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US5425848 (HAISMA JAN [NL], et al); | [Y]US2006066703 (KADOMATSU TETSUZO [JP], et al); | [Y]US2015273762 (OKAMOTO EIJI [JP]); | [YA]WO2015155128 (AIRBUS OPERATIONS GMBH [DE]) |