EP3771601 - VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES BREMSSYSTEMS EINES LANDWIRTSCHAFTLICHEN ZUGES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.10.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.08.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 01.01.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.08.2024 | Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung | Anmelder | Für alle benannten Staaten CLAAS Tractor S.A.S. 7, Rue Dewoitine 78141 Vélizy-Villacoublay Cedex / FR | [2021/05] | Erfinder | 01 /
Roger, Fabien 6, rue Léon Giraud 75019 Paris / FR | [2021/05] | Vertreter | CLAAS Gruppe Mühlenwinkel 1 33428 Harsewinkel / DE | [2021/05] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20169557.4 | 15.04.2020 | [2021/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201910120958 | 02.08.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102019120958 | [2021/05] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3771601 | Datum: | 03.02.2021 | Sprache: | DE | [2021/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3771601 | Datum: | 08.03.2023 | Sprache: | DE | [2023/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.10.2020 | Klassifikation | IPC: | B60T7/20, B60T8/17, B60T8/32 | [2021/05] | CPC: |
B60T7/20 (EP);
B60T8/1708 (EP);
B60T8/1887 (EP);
B60T8/323 (EP);
B60T2220/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/36] |
Frühere [2021/05] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES BREMSSYSTEMS EINES LANDWIRTSCHAFTLICHEN ZUGES | [2021/05] | Englisch: | METHOD FOR OPERATING A BRAKE SYSTEM OF AN AGRICULTURAL TRAIN | [2021/05] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UN SYSTÈME DE FREINAGE D'UN TRAIN AGRICOLE | [2021/05] | Prüfungsverfahren | 03.08.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.08.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/36] | 03.08.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 28.10.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.01.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.01.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.01.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
06.12.2023
07.12.2023
ADMISSIBLE ZF Friedrichshafen AG Löwentaler Strasse 20 88046 Friedrichshafen / DE | [2024/02] | 20.12.2023 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 16.04.2024 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 25.03.2025 | Termin der mündlichen Verhandlung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 08.03.2023 | DK | 08.03.2023 | EE | 08.03.2023 | ES | 08.03.2023 | FI | 08.03.2023 | HR | 08.03.2023 | IT | 08.03.2023 | LT | 08.03.2023 | LV | 08.03.2023 | MC | 08.03.2023 | NL | 08.03.2023 | PL | 08.03.2023 | RO | 08.03.2023 | RS | 08.03.2023 | SE | 08.03.2023 | SI | 08.03.2023 | SK | 08.03.2023 | SM | 08.03.2023 | IE | 15.04.2023 | LU | 15.04.2023 | BE | 30.04.2023 | CH | 30.04.2023 | LI | 30.04.2023 | NO | 08.06.2023 | GR | 09.06.2023 | IS | 08.07.2023 | PT | 10.07.2023 | [2024/26] |
Frühere [2024/21] | CZ | 08.03.2023 | |
DK | 08.03.2023 | ||
EE | 08.03.2023 | ||
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
MC | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
PL | 08.03.2023 | ||
RO | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SI | 08.03.2023 | ||
SK | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
IE | 15.04.2023 | ||
LU | 15.04.2023 | ||
BE | 30.04.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
IS | 08.07.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
Frühere [2024/10] | CZ | 08.03.2023 | |
DK | 08.03.2023 | ||
EE | 08.03.2023 | ||
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
MC | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
PL | 08.03.2023 | ||
RO | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SI | 08.03.2023 | ||
SK | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
LU | 15.04.2023 | ||
BE | 30.04.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
IS | 08.07.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
Frühere [2024/09] | CZ | 08.03.2023 | |
DK | 08.03.2023 | ||
EE | 08.03.2023 | ||
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
MC | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
PL | 08.03.2023 | ||
RO | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SK | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
LU | 15.04.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
IS | 08.07.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
Frühere [2024/04] | CZ | 08.03.2023 | |
EE | 08.03.2023 | ||
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
PL | 08.03.2023 | ||
RO | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SK | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
LU | 15.04.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
IS | 08.07.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
Frühere [2023/50] | CZ | 08.03.2023 | |
EE | 08.03.2023 | ||
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
PL | 08.03.2023 | ||
RO | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SK | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
IS | 08.07.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
Frühere [2023/49] | CZ | 08.03.2023 | |
EE | 08.03.2023 | ||
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
RO | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
Frühere [2023/48] | EE | 08.03.2023 | |
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 08.03.2023 | |
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
Frühere [2023/38] | ES | 08.03.2023 | |
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
Frühere [2023/37] | ES | 08.03.2023 | |
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
Frühere [2023/36] | ES | 08.03.2023 | |
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
Frühere [2023/35] | ES | 08.03.2023 | |
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
Frühere [2023/34] | ES | 08.03.2023 | |
LT | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
Frühere [2023/33] | ES | 08.03.2023 | |
LT | 08.03.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE4429231 (DAIMLER BENZ AG [DE]); | [XI]EP3009312 (DEERE & CO [US]); | [A]DE102017011802 (WABCO EUROPE BVBA [BE]) | vom Anmelder | DE19519768 | DE102013007881 | Einspruch | DE10359039 | DE69833307T | JP2007163157 | DE102006054703 | DE102006036748 | DE102009031851 | WO2013004315 | WO2013004314 | DE102015006737 | DE102015012378 | DE102016104453 | DE102017202820 | EP2934964 |