EP3726695 - ZENTRALISIERTER LADESCHRANK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.10.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.06.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.04.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 18.09.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.04.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IE | veröffentlicht am 22.05.2024 [2024/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. 1F&7F&8F, Building 1 No.1675 Huadong Road, Pudong Shanghai 201209 / CN | [2020/43] | Erfinder | 01 /
WU, Hongyang 1F&7F&8F, Building 1 No.1675 Huadong Road Pudong Shanghai, 201209 / CN | 02 /
ZHU, Jian 1F&7F&8F, Building 1 No.1675 Huadong Road Pudong Shanghai, 201209 / CN | 03 /
SUN, Liping 1F&7F&8F, Building 1 No.1675 Huadong Road Pudong Shanghai, 201209 / CN | 04 /
YAN, Chao 1F&7F&8F, Building 1 No.1675 Huadong Road Pudong Shanghai, 201209 / CN | 05 /
LI, Qianfeng 1F&7F&8F, Building 1 No.1675 Huadong Road Pudong Shanghai, 201209 / CN | [2020/43] | Vertreter | 2K Patentanwälte Blasberg Kewitz & Reichel Partnerschaft mbB Schumannstrasse 27 60325 Frankfurt am Main / DE | [2020/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20170235.4 | 17.04.2020 | [2020/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201910314551 | 18.04.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201910314551 | CN201911244784 | 06.12.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201911244784 | [2020/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3726695 | Datum: | 21.10.2020 | Sprache: | EN | [2020/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3726695 | Datum: | 30.11.2022 | Sprache: | EN | [2022/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.07.2020 | Klassifikation | IPC: | H02J7/00, H02B1/14, H02B1/20, H02B11/00, H02J7/02 | [2020/43] | CPC: |
H02J7/0042 (EP);
H02J7/0045 (US);
B60L53/302 (US);
B60L53/305 (US);
B60L53/60 (US);
H02J7/00032 (US);
H02J7/0047 (US);
H02J7/02 (EP);
H05K7/20172 (US);
H05K7/20909 (US);
Y02T10/70 (EP);
Y02T10/7072 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/21] |
Frühere [2020/43] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZENTRALISIERTER LADESCHRANK | [2020/43] | Englisch: | CENTRALIZED CHARGING CABINET | [2020/43] | Französisch: | ARMOIRE DE CHARGEMENT CENTRALISÉE | [2020/43] | Prüfungsverfahren | 16.04.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.04.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/21] | 21.04.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.06.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.10.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 21.10.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.10.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 31.08.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 30.11.2022 | AT | 30.11.2022 | CZ | 30.11.2022 | DK | 30.11.2022 | EE | 30.11.2022 | FI | 30.11.2022 | HR | 30.11.2022 | LT | 30.11.2022 | LV | 30.11.2022 | MC | 30.11.2022 | PL | 30.11.2022 | RO | 30.11.2022 | RS | 30.11.2022 | SE | 30.11.2022 | SI | 30.11.2022 | SK | 30.11.2022 | SM | 30.11.2022 | NO | 28.02.2023 | GR | 01.03.2023 | IS | 30.03.2023 | PT | 31.03.2023 | IE | 17.04.2023 | LU | 17.04.2023 | BE | 30.04.2023 | CH | 30.04.2023 | LI | 30.04.2023 | [2024/21] |
Frühere [2024/12] | AL | 30.11.2022 | |
AT | 30.11.2022 | ||
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
MC | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SI | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
LU | 17.04.2023 | ||
BE | 30.04.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AL | 30.11.2022 | |
AT | 30.11.2022 | ||
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
MC | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SI | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
LU | 17.04.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AL | 30.11.2022 | |
AT | 30.11.2022 | ||
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
MC | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SI | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
LU | 17.04.2023 | ||
Frühere [2024/04] | AL | 30.11.2022 | |
AT | 30.11.2022 | ||
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SI | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
LU | 17.04.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AL | 30.11.2022 | |
AT | 30.11.2022 | ||
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SI | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 30.11.2022 | |
AT | 30.11.2022 | ||
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 30.11.2022 | |
AT | 30.11.2022 | ||
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 30.11.2022 | |
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/34] | DK | 30.11.2022 | |
EE | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/33] | DK | 30.11.2022 | |
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/25] | FI | 30.11.2022 | |
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/23] | FI | 30.11.2022 | |
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/22] | FI | 30.11.2022 | |
LT | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/20] | LT | 30.11.2022 | |
NO | 28.02.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]CN200947557Y (CHINT ELECTRIC CO LTD [CN]) [A] 1-15 * figure 1 *; | [A]CN203326858U (ZHUZHOU CSR TIMES ELEC CO LTD) [A] 1-15 * figures 3-9 *; | [A]CN204577931U (GUANGZHOU VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY & BUSINESS, et al) [A] 1-15 * figures 2,4 *; | [A]CN204928282U (ZHUZHOU CSR TIMES ELEC CO LTD) [A] 1-15 * figures 3,4 *; | [A]US2016211689 (WANG YU-JUNG [TW], et al) [A] 1-15 * figures 1, 7A, 7B *; | [A]CN107394803 (JIANGSU ZHENGYUN NEW ENERGY TECH CO LTD) [A] 1-15 * figures 1,2,3,5 *; | [A]CN107706797 (GUANGXI GUI YUE POWER TECH CO LTD, et al) [A] 1-15* figures 1,2 * |