EP3719203 - MODUL UND ANORDNUNG ZUR VERWALTUNG EINES WASSERFLUSSES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.10.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.08.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 04.09.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Stormtrap LLC 2945 West Bungalow Road Morris, IL 60450 / US | [2020/41] | Erfinder | 01 /
MAY, Justin Ivan 975 Scottsdale Court Morris, IL 60450 / US | 02 /
HERATY, Tom 2511 W. Pawnee Lane Channahon, IL 60410 / US | 03 /
BURKHART, Philip J. 2575 Old Mazon Road Mazon, IL 60444 / US | [2020/41] | Vertreter | Gerbino, Angelo, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [2020/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20171884.8 | 06.08.2010 | [2020/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090553732 | 03.09.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 553732 | [2020/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3719203 | Datum: | 07.10.2020 | Sprache: | EN | [2020/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP3719203 | Datum: | 24.02.2021 | Sprache: | EN | [2021/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.01.2021 | Klassifikation | IPC: | E01F5/00, E03F5/10, E03F1/00, E02D29/00 | [2020/41] | CPC: |
E03F1/002 (EP,KR,US);
E02B13/00 (KR,US);
E01F5/00 (US);
E01F5/005 (KR,US);
E02B11/005 (KR,US);
E02D29/10 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2021/38] |
Frühere [2020/41] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MODUL UND ANORDNUNG ZUR VERWALTUNG EINES WASSERFLUSSES | [2020/41] | Englisch: | MODULE AND ASSEMBLY FOR MANAGING THE FLOW OF WATER | [2020/41] | Französisch: | MODULE ET ENSEMBLE POUR LA GESTION DE L'ÉCOULEMENT D'EAU | [2020/41] | Prüfungsverfahren | 18.08.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.08.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/38] | 18.08.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.10.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.02.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.08.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP10814140.9 / EP2473678 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 21.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 21.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 25.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 13.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 18.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 05.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 26.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3878656 (DUWE EDWARD C, et al); | [A]CA969382 (ZACHRY CO H B); | [XI]GB2219813 (BLACKBOURNE AND MCCOMBE LTD [GB]); | [A]JPH07247593 (ASAHI CONCRETE WORKS); | [A]JP2000213014 (CHIBA YOHGYOH CO LTD); | [A]US2004076473 (BURKHART PHILIP J [US]); | [X]FR2927913 (PREFAC BETON ENVIRONNEMENT SA [FR]) | vom Anmelder | US6991402 | US7160058 | US7344335 |