Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP3711750 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP3711750



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 299
10.07.2024 Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist Recherche / Prüfung 1
19.09.2023 Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ Recherche / Prüfung 1
10.08.2023 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
28.07.2023 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
28.07.2023 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
28.07.2023 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
28.07.2023 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
28.07.2023 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
15.05.2023 Anlage zur Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 1
15.05.2023 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 2
15.05.2023 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
15.05.2023 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 1
15.05.2023 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) Recherche / Prüfung 33
15.05.2023 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) Recherche / Prüfung 35
31.03.2023 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
31.03.2023 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
31.03.2023 Beschreibung Recherche / Prüfung 2
31.03.2023 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
31.03.2023 Antrag auf Korrektur/Änderung der ab 01.04.2012 versandten vorgeschlagenen Fassung zur Erteilung Recherche / Prüfung 2
07.02.2023 Anlage zur Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 1
07.02.2023 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 2
07.02.2023 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
07.02.2023 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 1
07.02.2023 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) Recherche / Prüfung 33
07.02.2023 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) Recherche / Prüfung 35
07.12.2022 Prüfungsbeginn Recherche / Prüfung 1
23.03.2021 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
23.03.2021 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 1
23.03.2021 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 3
23.03.2021 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 2
23.03.2021 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
28.09.2020 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
26.08.2020 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 2
17.08.2020 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
17.08.2020 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 2
17.08.2020 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 3
17.08.2020 Informationen zur Recherchenstrategie Recherche / Prüfung 1
05.08.2020 Recherchebeginn Recherche / Prüfung 1
20.07.2020 Verschiedene Anträge Kundendaten betreffend Recherche / Prüfung 1
15.07.2020 Mitteilung über die Niederlegung der Vertretung Recherche / Prüfung 1
15.07.2020 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter Recherche / Prüfung 3
26.06.2020 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
26.06.2020 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
26.06.2020 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
26.06.2020 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
26.06.2020 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
28.05.2020 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
28.05.2020 Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders Recherche / Prüfung 2
04.05.2020 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
04.05.2020 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
04.05.2020 Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
04.05.2020 Beschreibung Recherche / Prüfung 19
04.05.2020 Erfindernennung Recherche / Prüfung 2
04.05.2020 Zeichnungen Recherche / Prüfung 15
04.05.2020 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
29.02.2012 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 43