25.04.2025 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.05.2025 [2025/22] |
15.11.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.12.2024 [2024/51] |
02.08.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] |
12.07.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] |
12.07.2024 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] |
17.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.06.2024 [2024/25] |
03.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.06.2024 [2024/23] |
19.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.05.2024 [2024/21] |
12.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.05.2024 [2024/20] |
01.03.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.04.2024 [2024/14] |
16.02.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.03.2024 [2024/12] |
09.02.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.03.2024 [2024/11] |
02.02.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.03.2024 [2024/10] |
26.01.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.02.2024 [2024/09] |
19.01.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.02.2024 [2024/08] |
04.08.2023 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 06.09.2023 [2023/36] |
28.07.2023 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
28.07.2023 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
28.07.2023 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
05.07.2023 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
14.05.2023 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
21.04.2023 |
Änderung - Teilanmeldung(en) |
veröffentlicht am 24.05.2023 [2023/21] |
01.04.2023 |
Löschung - Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA |
|
06.02.2023 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
09.12.2022 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 11.01.2023 [2023/02] |
09.12.2022 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 11.01.2023 [2023/02] |
18.07.2022 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
16.08.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
26.03.2021 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
26.03.2021 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 28.04.2021 [2021/17] |
26.03.2021 |
Änderung - benannte Staaten |
veröffentlicht am 28.04.2021 [2021/17] |
26.03.2021 |
Änderung durch den Anmelder |
|
21.08.2020 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 23.09.2020 [2020/39] |
14.08.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
11.07.2020 |
Änderung - Vertreter |
|
05.05.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
04.05.2020 |
Änderung - Vertreter |
|