EP3711750 - IMPLANTIERBARE VORRICHTUNGEN ZUR MEDIZINABGABE IN DAS UROGENITALSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.08.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.05.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.04.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.02.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.03.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 21.08.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.04.2025 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 28.05.2025 [2025/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TARIS Biomedical LLC 113 Hartwell Avenue Lexington, Massachusetts 02421 / US | [2020/39] | Erfinder | 01 /
Dicesare, Paul 68 Wells Hill Road Easton, CT 06612 / US | 02 /
Radziunas, Jeffrey 1125 Durham Road Wallingford, CT 06492 / US | 03 /
Barnes, Andrew 122 Greenwood Street Naugatuck, CT 06770 / US | 04 /
Britschock, Eric 56 Fermier Road Willington, CT 06279 / US | 05 /
Sutton, David 155 Far Mill Street Shelton, CT 06484 / US | [2020/39] | Vertreter | Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [2020/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20172722.9 | 03.08.2011 | [2020/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201037090210P | 05.08.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 37090210 P | [2020/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3711750 | Datum: | 23.09.2020 | Sprache: | EN | [2020/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3711750 | Datum: | 06.09.2023 | Sprache: | EN | [2023/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.08.2020 | Klassifikation | IPC: | A61K9/22, A61M31/00 | [2020/39] | CPC: |
A61M31/002 (EP,US);
A61M2210/1085 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/17] |
Frühere [2020/39] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IMPLANTIERBARE VORRICHTUNGEN ZUR MEDIZINABGABE IN DAS UROGENITALSYSTEM | [2020/39] | Englisch: | IMPLANTABLE DRUG DELIVERY DEVICES FOR GENITOURINARY SITES | [2020/39] | Französisch: | DISPOSITIFS IMPLANTABLES D'ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS POUR DES SITES GÉNITO-URINAIRES | [2020/39] | Prüfungsverfahren | 23.03.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.03.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/17] | 23.03.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 07.02.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.03.2023 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 15.05.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.07.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.07.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.07.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP11815265.1 / EP2600848 | EP19161525.1 / EP3517101 | Teilanmeldung(en) | EP23168676.7 / EP4241764 | Einspruch (Einsprüche) | 07.06.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 04.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 04.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 04.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 04.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 13.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 13.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 15.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 05.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 06.09.2023 | BG | 06.09.2023 | CZ | 06.09.2023 | DK | 06.09.2023 | EE | 06.09.2023 | ES | 06.09.2023 | FI | 06.09.2023 | HR | 06.09.2023 | LT | 06.09.2023 | LV | 06.09.2023 | MC | 06.09.2023 | NL | 06.09.2023 | PL | 06.09.2023 | RO | 06.09.2023 | RS | 06.09.2023 | SE | 06.09.2023 | SI | 06.09.2023 | SK | 06.09.2023 | SM | 06.09.2023 | NO | 06.12.2023 | GR | 07.12.2023 | IS | 06.01.2024 | PT | 08.01.2024 | [2025/22] |
Frühere [2024/51] | AT | 06.09.2023 | |
BG | 06.09.2023 | ||
CZ | 06.09.2023 | ||
DK | 06.09.2023 | ||
EE | 06.09.2023 | ||
ES | 06.09.2023 | ||
FI | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
PL | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SI | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
PT | 08.01.2024 | ||
Frühere [2024/36] | AT | 06.09.2023 | |
CZ | 06.09.2023 | ||
DK | 06.09.2023 | ||
EE | 06.09.2023 | ||
ES | 06.09.2023 | ||
FI | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
PL | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SI | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
PT | 08.01.2024 | ||
Frühere [2024/33] | AT | 06.09.2023 | |
CZ | 06.09.2023 | ||
DK | 06.09.2023 | ||
EE | 06.09.2023 | ||
ES | 06.09.2023 | ||
FI | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
PL | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
PT | 08.01.2024 | ||
Frühere [2024/25] | AT | 06.09.2023 | |
CZ | 06.09.2023 | ||
EE | 06.09.2023 | ||
ES | 06.09.2023 | ||
FI | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
PL | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
PT | 08.01.2024 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 06.09.2023 | |
CZ | 06.09.2023 | ||
EE | 06.09.2023 | ||
ES | 06.09.2023 | ||
FI | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
PT | 08.01.2024 | ||
Frühere [2024/20] | FI | 06.09.2023 | |
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
Frühere [2024/14] | FI | 06.09.2023 | |
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
Frühere [2024/10] | FI | 06.09.2023 | |
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
Frühere [2024/09] | FI | 06.09.2023 | |
LT | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 06.09.2023 | |
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4871542 (VILHARDT HANS [DK]); | [XA]EP0388234 (CARTER HOLT HARVEY PLASTIC PRO [NZ]); | [A]WO9924106 (UROS CORP [US]); | [A]US2003073979 (NAIMARK WENDY [US], et al); | [A]US2006151460 (WARDLE JOHN L [US]); | [A]US2009149833 (CIMA MICHAEL J [US], et al); | [A]US2010131043 (CASAS JESUS W [US], et al) | vom Anmelder | US19770612412 | US20030613111 | US20060463956 | US20080333182 | US20090538580 | US20100825215 | US20100825238 |