EP3909784 - KRAFTFAHRZEUGRAD ZUSAMMENBAU MIT EINER SICHERUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2021/46] | SICHERUNGSVORRICHTUNG FÜR EINE BEFESTIGUNGSEINHEIT EINES KRAFTFAHRZEUGRADES | ||
[2023/35] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.10.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 24.06.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.10.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.08.2024 | Änderung - Vertreter | Anmelder | Für alle benannten Staaten Stellantis Europe S.p.A. Corso Giovanni Agnelli, 200 10135 Torino, (TO) / IT | [2023/44] |
Frühere [2021/46] | Für alle benannten Staaten FCA Italy S.p.A. Corso Giovanni Agnelli, 200 10135 Torino / IT | Erfinder | 01 /
LUCÀ, Stefano I-10135 Torino / IT | 02 /
BADINO, Renato I-10135 Torino / IT | [2021/46] | Vertreter | Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emmanuele II, 6 10123 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [2024/08] | Notaro, Giancarlo Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | ||
Frühere [2021/46] | Notaro, Giancarlo Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20174331.7 | 13.05.2020 | [2021/46] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3909784 | Datum: | 17.11.2021 | Sprache: | EN | [2021/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3909784 | Datum: | 21.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.10.2020 | Klassifikation | IPC: | B60B3/14, F16B39/06, F16B39/282, F16B39/02, F16B39/10 | [2021/46] | CPC: |
B60B3/142 (EP,US);
B60B3/14 (BR);
B60B30/00 (CN);
B60B19/00 (BR);
B60B27/00 (BR);
B60B3/165 (EP,US);
F16B39/02 (EP);
F16B39/10 (EP);
F16D65/00 (BR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KRAFTFAHRZEUGRAD ZUSAMMENBAU MIT EINER SICHERUNGSVORRICHTUNG | [2023/35] | Englisch: | MOTOR-VEHICLE WHEEL ASSEMBLY WITH AN ANTI-LOOSENING DEVICE | [2023/35] | Französisch: | ASSEMBLAGE DE ROUE DE VÉHICULE À MOTEUR AVEC UN DISPOSITIF ANTIDESSERRAGE | [2023/35] |
Frühere [2021/46] | SICHERUNGSVORRICHTUNG FÜR EINE BEFESTIGUNGSEINHEIT EINES KRAFTFAHRZEUGRADES | ||
Frühere [2021/46] | AN ANTI-LOOSENING DEVICE FOR A FASTENING UNIT OF A MOTOR-VEHICLE WHEEL | ||
Frühere [2021/46] | DISPOSITIF ANTIDESSERRAGE POUR UNE UNITÉ DE FIXATION D'UNE ROUE DE VÉHICULE À MOTEUR | Prüfungsverfahren | 24.11.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.11.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/46] | 24.11.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.06.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.10.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.10.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.01.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.01.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.01.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 21.02.2024 | BG | 21.02.2024 | ES | 21.02.2024 | FI | 21.02.2024 | HR | 21.02.2024 | LT | 21.02.2024 | LV | 21.02.2024 | NL | 21.02.2024 | PL | 21.02.2024 | SE | 21.02.2024 | NO | 21.05.2024 | RS | 21.05.2024 | GR | 22.05.2024 | IS | 21.06.2024 | PT | 21.06.2024 | [2024/37] |
Frühere [2024/36] | AT | 21.02.2024 | |
BG | 21.02.2024 | ||
ES | 21.02.2024 | ||
FI | 21.02.2024 | ||
HR | 21.02.2024 | ||
LT | 21.02.2024 | ||
LV | 21.02.2024 | ||
NL | 21.02.2024 | ||
PL | 21.02.2024 | ||
NO | 21.05.2024 | ||
RS | 21.05.2024 | ||
GR | 22.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
PT | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/35] | AT | 21.02.2024 | |
BG | 21.02.2024 | ||
ES | 21.02.2024 | ||
FI | 21.02.2024 | ||
HR | 21.02.2024 | ||
LT | 21.02.2024 | ||
NL | 21.02.2024 | ||
NO | 21.05.2024 | ||
RS | 21.05.2024 | ||
GR | 22.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/34] | BG | 21.02.2024 | |
FI | 21.02.2024 | ||
HR | 21.02.2024 | ||
LT | 21.02.2024 | ||
NL | 21.02.2024 | ||
NO | 21.05.2024 | ||
RS | 21.05.2024 | ||
GR | 22.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/33] | LT | 21.02.2024 | |
NO | 21.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/32] | IS | 21.06.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3581609 (GREENWOOD EUGENE C); | [A]US4591211 (BROWNING JAMES R [US], et al); | [A]US5846042 (IANNUZZI PETER [US]); | [A]DE102011011005 (DAIMLER AG [DE]); | [A]DE102017124318 (PORSCHE AG [DE]) | vom Anmelder | EP20200165839 |