EP3915531 - VERBAND FÜR UNTERDRUCKWUNDTHERAPIE (NPWT) [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.12.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 23.02.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.05.2022 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 29.10.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.05.2024 | Löschung: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mölnlycke Health Care AB Gamlestadsvägen 3 C 402 52 Göteborg / SE | [2021/48] | Erfinder | 01 /
SVENSSON, Malin 414 53 GÖTEBORG / SE | 02 /
SKEPPSTEDT, Viktoria 426 58 VÄSTRA FRÖLUNDA / SE | 03 /
HOLMÉN, Malin 412 66 GÖTEBORG / SE | 04 /
BOLYOS, Elinor 438 91 LANDVETTER / SE | [2021/48] | Vertreter | Kransell & Wennborg KB P.O. Box 2096 403 12 Göteborg / SE | [2021/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20176277.0 | 25.05.2020 | [2021/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3915531 | Datum: | 01.12.2021 | Sprache: | EN | [2021/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3915531 | Datum: | 01.05.2024 | Sprache: | EN | [2024/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.11.2020 | Klassifikation | IPC: | A61F13/02, A61M1/00 | [2021/48] | CPC: |
A61F13/0206 (EP);
A61F13/05 (EP,KR,US);
A61M1/915 (EP,KR,US);
A61F13/0209 (EP,KR,US);
A61F13/022 (KR);
A61F13/0223 (KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/26] |
Frühere [2021/48] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBAND FÜR UNTERDRUCKWUNDTHERAPIE (NPWT) | [2021/48] | Englisch: | A NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY (NPWT) DRESSING | [2021/48] | Französisch: | PANSEMENT POUR LE TRAITEMENT DE PLAIES PAR PRESSION NÉGATIVE (NPWT) | [2021/48] | Prüfungsverfahren | 24.05.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.05.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/26] | 24.05.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.02.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.04.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.12.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.03.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.03.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.03.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.04.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2019084087 (KCI LICENSING INC [US]); | [A]WO2019171351 (SYSTAGENIX WOUND MAN LIMITED [GB]) | vom Anmelder | EP20140194054 |