EP3729997 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTERDENTALBÜRSTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.07.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.03.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.02.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.10.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 30.04.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 28.09.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AT | veröffentlicht am 28.08.2024 [2024/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Trisa Holding AG Kantonsstrasse 31 6234 Triengen / CH | [2020/44] | Erfinder | 01 /
SCHÄR, Michael Seehalde 9 6243 Egolzwil / CH | 02 /
ZURFLUH, Peter Chilemattli 7 6055 Alpnach Dorf / CH | [2021/43] |
Frühere [2020/44] | 01 /
Schär, Michael Seehalde 9 6243 Egolzwil / CH | ||
02 /
Zurfluh, Peter Chilemattli 7 6055 Alpnach Dorf / CH | Vertreter | Latscha Schöllhorn Partner AG Grellingerstrasse 60 4052 Basel / CH | [2020/44] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20176973.4 | 14.05.2013 | [2020/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20120004914 | 02.07.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 12004914 | [2020/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3729997 | Datum: | 28.10.2020 | Sprache: | DE | [2020/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3729997 | Datum: | 24.08.2022 | Sprache: | DE | [2022/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.09.2020 | Klassifikation | IPC: | A46B3/00, B29C45/14, B29C45/16, A46B9/02, A46D3/00, A46B15/00, A46B5/02, A46B1/00 | [2020/44] | CPC: |
A46B1/00 (EP,US);
A46B15/0093 (EP,US);
A46B3/005 (EP,US);
A46B5/02 (US);
A46B5/026 (EP,US);
A46B9/02 (EP,US);
A46D3/00 (EP,US);
B29C45/14065 (EP,US);
B29C45/14549 (EP);
B29C45/1671 (EP,US);
B29C45/1676 (EP,US);
B29C45/2626 (EP,US);
A46B15/0095 (EP,US);
A46B2200/108 (EP,US);
B29C45/2708 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/22] |
Frühere [2020/44] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTERDENTALBÜRSTE | [2020/44] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING AN INTERDENTAL BRUSH | [2020/44] | Französisch: | PROCEDE DE FABRICATION D'UNE BROSSE INTERDENTAIRE | [2020/44] | Prüfungsverfahren | 26.04.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/22] | 26.04.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.10.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.02.2022 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 10.03.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.07.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.07.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.07.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP13725569.1 / EP2866610 | EP15179848.5 / EP2974619 | Teilanmeldung(en) | EP22185822.8 / EP4098147 | Einspruch (Einsprüche) | 25.05.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 18.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 24.08.2022 | CZ | 24.08.2022 | DK | 24.08.2022 | EE | 24.08.2022 | ES | 24.08.2022 | FI | 24.08.2022 | HR | 24.08.2022 | LT | 24.08.2022 | LV | 24.08.2022 | MC | 24.08.2022 | PL | 24.08.2022 | RO | 24.08.2022 | RS | 24.08.2022 | SI | 24.08.2022 | SK | 24.08.2022 | SM | 24.08.2022 | NO | 24.11.2022 | GR | 25.11.2022 | IS | 24.12.2022 | PT | 26.12.2022 | AT | 14.05.2023 | IE | 14.05.2023 | LU | 14.05.2023 | [2024/35] |
Frühere [2024/21] | AL | 24.08.2022 | |
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
MC | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
IE | 14.05.2023 | ||
LU | 14.05.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AL | 24.08.2022 | |
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
MC | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
LU | 14.05.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 24.08.2022 | |
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/29] | AL | 24.08.2022 | |
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/23] | CZ | 24.08.2022 | |
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/22] | CZ | 24.08.2022 | |
DK | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/21] | DK | 24.08.2022 | |
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/20] | FI | 24.08.2022 | |
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/12] | FI | 24.08.2022 | |
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/11] | FI | 24.08.2022 | |
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/10] | FI | 24.08.2022 | |
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/09] | FI | 24.08.2022 | |
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/08] | FI | 24.08.2022 | |
LT | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0038524 (GEKA BRUSH GEORG KARL GMBH [DE]) [A] 1-15 * page 10, line 20 - page 11, line 16; figures 1-6 *; | [A]EP1752062 (GEKA BRUSH GMBH [DE]) [A] 1-15 * paragraphs [0034] - [0035]; figures 1-8 *; | [A]WO2008146968 (AMOREPACIFIC CORP [KR], et al) [A] 1-15 * figures 1-11; claim 1 *; | [A]US2009083925 (MATHIEZ JEAN-LOUIS [FR]) [A] 1,14* figures 3,44a-45; claim 1 *; | [A]US2010024839 (KALBFELD RUSSELL G [US], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0025] , [0029] , [0031]; figures 1-4 *; | [A]US2011041271 (HUANG SHOU-JEN [TW]) [A] 13,15 * paragraphs [0020] , [0022] , [0023]; figures 1-4 *; | [A]DE202011002793U (GEKA GMBH [DE]) [A] 1-15 * paragraphs [0037] , [0049] - [0050] *; | [AP]JP2012152928 (JAPAN STEEL WORKS LTD) [AP] 14,15 * paragraphs [0013] , [0014] , [0026] , [0028] , [0031]; figures 1-5 * | vom Anmelder | US3698405 | WO9816169 | EP1258227 | WO2008146968 |