EP3726814 - NETZWERKSCHNITTSTELLENVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.10.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.04.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 18.09.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.12.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Xilinx, Inc. 2100 Logic Drive San Jose, California 95124 / US | [2020/43] | Erfinder | 01 /
POPE, Steve 25 Greville Road Cambridge, Cambridgeshire CB1 3QJ / GB | 02 /
ROBERTS, Derek 25 Metcalfe Road Cambridge, cambridgeshire CB4 2DB / GB | 03 /
RIDDOCH, David The Elms 9 Talls Lane Fenstanten, cambridgeshire PE28 9JJ / GB | 04 /
KITARIEV, Dmitri 4300 Avenue of Arts Costa Mesa CA 92626 / US | [2020/43] | Vertreter | Page White Farrer Bedford House 21a John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Frühere [2020/43] | Style, Kelda Camilla Karen Page White & Farrer Bedford House John Street London, WC1N 2BF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20178304.0 | 19.12.2018 | [2020/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201715847778 | 19.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201715847778 | [2020/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3726814 | Datum: | 21.10.2020 | Sprache: | EN | [2020/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.09.2020 | Klassifikation | IPC: | H04L29/08, H04L12/935 | [2020/43] | CPC: |
H04L49/30 (EP,US);
H04L67/10 (US);
G06F9/5044 (EP,US);
H04L45/38 (US);
H04L49/3072 (US);
H04L63/1416 (US);
H04L63/1458 (US);
H04L63/166 (US);
H04L67/59 (EP,US);
G06F16/213 (US);
G06F2209/509 (EP,US);
G06N20/00 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/19] |
Frühere [2020/43] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NETZWERKSCHNITTSTELLENVORRICHTUNG | [2020/43] | Englisch: | NETWORK INTERFACE DEVICE | [2020/43] | Französisch: | DISPOSITIF D'INTERFACE DE RÉSEAU | [2020/43] | Prüfungsverfahren | 07.04.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.04.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/19] | 07.04.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.10.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.02.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP18214201.8 / EP3503507 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI] - HANKOOK JANG ET AL, Implementation of a Hybrid TCP/IP Offload Engine Prototype, ADVANCES IN COMPUTER SYSTEMS ARCHITECTURE LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE;;LNCS, SPRINGER, BERLIN, DE, PAGE(S) 464 - 477, (20050101), ISBN 978-3-540-29643-0, XP019022380 [X] 1-4,7-9,13-15 * chapter 3 Hybrid TOE Architecture;; figures 1,2,6 * * chapter 4.4 TOE Hardware Module and Coprocessing Mechanism * * chapter 4.3 TOE Software Module * * ch. 4.2.TOE Interface and Protocol Stack for Hybrid TOE * * abstract * [I] 5,6,10-12 |