EP3750501 - SYSTEME ZUR GEWEBEABLATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 29.11.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.06.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 13.11.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR, HR, RS | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Stratus Medical, LLC 32303 FM-2978 Magnolia, TX 77354 / US | [2024/10] |
Frühere [2020/51] | Für alle benannten Staaten Stratus Medical, LLC 6030 W. Harold Gatty Drive Salt Lake City, UT 84116 / US | Erfinder | 01 /
WRIGHT, Robert, E. 158 Church Street Brighton Victoria 3186 / AU | 02 /
BRANDT, Scott, A. 512 Cook St Denver, CO 80206 / US | [2021/30] |
Frühere [2020/51] | 01 /
WRIGHT, Robert, E. 925 Lincoln Ph Denver, CO 80203 / US | ||
02 /
BRANDT, Scott, A. 333 South Monroe Street 113 Denver, CO 80209 / US | Vertreter | Adamson Jones Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DW / GB | [2024/10] |
Frühere [2020/51] | Adamson Jones BioCity Nottingham Pennyfoot Street Nottingham NG1 1GF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20181799.6 | 04.05.2011 | [2020/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201034735110P | 21.05.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 34735110 P | US201035789410P | 23.06.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 35789410 P | US201035788610P | 23.06.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 35788610 P | [2020/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3750501 | Datum: | 16.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3750501 | Datum: | 06.03.2024 | Sprache: | EN | [2024/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.10.2020 | Klassifikation | IPC: | A61B18/14 | [2020/51] | CPC: |
A61B18/1477 (EP,KR,US);
A61B18/1206 (KR,US);
A61B2018/0044 (EP,KR,US);
A61B2018/00577 (KR,US);
A61B2018/1253 (KR,US);
A61B2018/1427 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/29] |
Frühere [2020/51] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEME ZUR GEWEBEABLATION | [2020/51] | Englisch: | SYSTEMS FOR TISSUE ABLATION | [2020/51] | Französisch: | SYSTÈMES D'ABLATION DE TISSUS | [2020/51] | Prüfungsverfahren | 15.06.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.06.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/29] | 15.06.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.11.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.01.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.01.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.01.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP11783944.9 / EP2571439 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 23.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 12.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 13.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 12.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HR | 06.03.2024 | NO | 06.06.2024 | RS | 06.06.2024 | GR | 07.06.2024 | [2024/34] |
Frühere [2024/33] | NO | 06.06.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO9706739 (ZOMED INT INC [US], et al); | [A]US5728143 (GOUGH EDWARD J [US], et al); | [A]US2002143302 (HINCHLIFFE PETER W J [US], et al); | [A]US2004059328 (DANIEL STEVEN A [US], et al); | [A]US2006189972 (GROSSMAN JESSICA [US]); | [A]US2007006215 (EPSTEIN GORDON [US], et al); | [A]US2007203486 (YOUNG KIMBOLT [US]) |