Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP3932419 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP3932419



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 67
19.01.2022 Anmeldung zurückgewiesen (Erfindernennung nicht eingereicht) Recherche / Prüfung 2
11.01.2022 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
08.12.2021 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 2
20.11.2020 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
20.11.2020 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 3
20.11.2020 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 3
20.11.2020 Informationen zur Recherchenstrategie Recherche / Prüfung 1
15.07.2020 Mangel in der Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
29.06.2020 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
29.06.2020 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
29.06.2020 Patentansprüche Recherche / Prüfung 5
29.06.2020 Beschreibung Recherche / Prüfung 39
29.06.2020 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5