blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP3932419

EP3932419 - VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG VON UNFRUCHTBARKEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung zurückgewiesen
Status aktualisiert am  29.04.2022
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
FrühereAnmeldung veröffentlicht
Status aktualisiert am  03.12.2021
Letztes Ereignis   Tooltip29.04.2022Zurückweisung der Anmeldungveröffentlicht am 01.06.2022  [2022/22]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Ferring B.V.
Polaris Avenue
144
2132 JX Hoofddorp / NL
[2022/01]
VertreterBates, Philip Ian
Reddie & Grose LLP The White Chapel Building
10 Whitechapel High Street
London E1 8QS / GB
[2022/01]
Anmeldenummer, Anmeldetag20182800.129.06.2020
[2022/01]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP3932419
Datum:05.01.2022
Sprache:EN
[2022/01]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP20.11.2020
KlassifikationIPC:A61K38/24, A61P15/08
[2022/01]
CPC:
A61K38/24 (EP)
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2022/01]
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
Validierungsstaat(en)KHNoch nicht entrichtet
MANoch nicht entrichtet
MDNoch nicht entrichtet
TNNoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG VON UNFRUCHTBARKEIT[2022/01]
Englisch:METHODS OF TREATING INFERTILITY[2022/01]
Französisch:PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DE LA STÉRILITÉ[2022/01]
Prüfungsverfahren19.01.2022Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Eingangsprüfung A.90(5) [2022/22]
29.01.2022Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/22]
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[Y]WO2016135221  (FERRING BV [NL]) [Y] 1-15 * claims 5,9,11,13 * * pages 25,29,33 * * pages 35,44 *;
 [Y]  - TARONGER ROSER ET AL, "Ovarian stimulation with corifollitropin alfa followed by hp-hMG compared to hp-hMG in patients at risk of poor ovarian response undergoing ICSI: A randomized controlled trial", EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, ELSEVIER IRELAND LTD, IE, (20181013), vol. 231, doi:10.1016/J.EJOGRB.2018.10.034, ISSN 0301-2115, pages 192 - 197, XP085545654 [Y] 1-15 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.10.034
 [Y]  - ESTEVES SANDRO C ET AL, "A comparison of menotropin, highly-purified menotropin and follitropin alfa in cycles of intracytoplasmic sperm injection", REPRODUCTIVE BIOLOGY AND ENDOCRINOLOGY, BIOMED CENTRAL LTD, GB, (20091014), vol. 7, no. 1, doi:10.1186/1477-7827-7-111, ISSN 1477-7827, page 111, XP021063514 [Y] 1-15 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1186/1477-7827-7-111
 [Y]  - A. LA MARCA ET AL, "Anti-Mullerian hormone measurement on any day of the menstrual cycle strongly predicts ovarian response in assisted reproductive technology", HUMAN REPRODUCTION, GB, (20061207), vol. 22, no. 3, doi:10.1093/humrep/del421, ISSN 0268-1161, pages 766 - 771, XP055285184 [Y] 1-15 * page 768; table 1 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/humrep/del421
vom Anmelder   - LA MARCA et al., Fertility and Sterility, (20120000), vol. 97, pages 561 - 169
    - ZIEBE et al., Human Reproduction, (20070000), vol. 22, no. 9, pages 2404 - 13
    - RUBIO et al., Human Reproduction, (20100000), vol. 25, no. 9, pages 2290 - 97
    - ARCESMITZ, Human Fertility, (20110000), vol. 14, no. 3, pages 192 - 99
    - ARCESMITZ, Gynecol. Endocrinol., (20130000), vol. 29, no. 1, pages 46 - 50
    - ARCE et al., Fertility and Sterility, (20130000), vol. 99, pages 1644 - 53
    - FOUTOUH et al., Reproductive BioMed. Online, (20070000), vol. 14, no. 2, pages 145 - 47
    - WOLFENSON et al., Reprod. BioMed. Online, (20050000), vol. 10, no. 4, pages 442 - 54
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.