EP3934047 - FILTERVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BETRIEB DER FILTERVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.11.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 03.12.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.11.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.12.2022 [2022/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2022/01] | Erfinder | 01 /
Lange, Robert 08451 Crimmitschau / DE | 02 /
Seja, Marco verstorben / DE | [2022/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20183211.0 | 30.06.2020 | [2022/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3934047 | Datum: | 05.01.2022 | Sprache: | DE | [2022/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.12.2020 | Klassifikation | IPC: | H02J3/01, H02J3/26, // H02M1/12, H02M5/458 | [2022/01] | CPC: |
H02J3/01 (EP);
H02J3/26 (EP);
H02M1/126 (EP);
H02M1/40 (EP);
H02M1/44 (EP);
H02M5/4585 (EP);
H02M1/123 (EP);
H02M1/327 (EP);
Y02E40/40 (EP);
Y02E40/50 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/01] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FILTERVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BETRIEB DER FILTERVORRICHTUNG | [2022/01] | Englisch: | FILTER DEVICE AND METHOD FOR OPERATING THE FILTER DEVICE | [2022/01] | Französisch: | DISPOSITIF FILTRANT ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF FILTRANT | [2022/01] | Prüfungsverfahren | 06.07.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/50] | 26.07.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2022/50] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2022 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0930695 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1,6,7 * figures 3,4 *; | [X]EP2530841 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1,6,7 * page 4 *; | [A]US2014268933 (ZHOU JINPING [TW], et al) [A] 1-15* figure 5 *; | [XI]JP2017118387 (FUJI ELECTRIC CO LTD) [X] 1-8,11-15 * figures 7,8 * * figures 1-6 * * paragraphs [0001] , [0026] * [I] 9,10 |