EP3745497 - BETA-DELITHIIERTES GESCHICHTETES ELEKTROCHEMISCH AKTIVES NICKELOXIDKATHODENMATERIAL UND BATTERIE MIT DIESEM MATERIAL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.06.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 30.10.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.01.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Duracell U.S. Operations, Inc. 1209 Orange Street Wilmington, DE 19801 / US | [2020/49] | Erfinder | 01 /
NELSON, Jennifer Anne Duracell U.S. Operations, Inc. 14 Research Drive Berkshire Corporate Park Bethel, CT Connecticut 06801 / US | 02 /
ANGLIN, David Lloyd Duracell U.S. Operations, Inc. 14 Research Drive Berkshire Corporate Park Bethel, CT Connecticut 06801 / US | 03 /
BRUNDU, Mariarosa MANPOWER S.r.l. Via G. Rossini 6/8 20100 Milano / IT | 04 /
CHRISTIAN, Paul Albert Duracell U.S. Operations, Inc. 14 Research Drive Berkshire Corporate Park Bethel, CT Connecticut 06801 / US | [2020/49] | Vertreter | Hoyng Rokh Monegier B.V. Rembrandt Tower, 30th Floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam / NL | [N/P] |
Frühere [2020/49] | Hoyng Rokh Monegier LLP Rembrandt Tower, 31st Floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20186502.9 | 19.03.2015 | [2020/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201461971667P | 28.03.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201461971667 P | [2020/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3745497 | Datum: | 02.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.10.2020 | Klassifikation | IPC: | H01M4/06, H01M4/32, H01M4/24, H01M4/525, H01M10/30, H01M6/04 | [2020/49] | CPC: |
H01M4/525 (EP,CN,US);
H01M4/06 (EP,CN,US);
C01G53/42 (EP);
H01M10/30 (EP,CN,US);
H01M10/488 (EP,CN,US);
H01M4/131 (US);
H01M4/24 (CN);
H01M4/244 (EP,CN,US);
H01M4/32 (EP,CN,US);
H01M4/366 (US);
H01M4/38 (US);
H01M4/52 (CN,US);
H01M6/04 (EP,CN,US);
H01M6/505 (EP,CN,US);
H01M6/5083 (US);
F02M51/02 (US);
H01M2004/021 (EP,CN,US);
H01M2300/0085 (EP,CN,US);
Y02E60/10 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/27] |
Frühere [2020/49] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BETA-DELITHIIERTES GESCHICHTETES ELEKTROCHEMISCH AKTIVES NICKELOXIDKATHODENMATERIAL UND BATTERIE MIT DIESEM MATERIAL | [2020/49] | Englisch: | BETA-DELITHIATED LAYERED NICKEL OXIDE ELECTROCHEMICALLY ACTIVE CATHODE MATERIAL AND A BATTERY INCLUDING SAID MATERIAL | [2020/49] | Französisch: | MATÉRIAU DE CATHODE ÉLECTROCHIMIQUEMENT ACTIF À OXYDE DE NICKEL STRATIFIÉ BÊTA-DÉLITHIÉ ET BATTERIE COMPRENANT CE MATÉRIAU | [2020/49] | Prüfungsverfahren | 02.06.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.06.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/27] | 02.06.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP15717992.0 / EP3123541 | EP18211331.6 / EP3503261 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 16.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 15.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 03.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP2001332259 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE); | [A]JP2003151549 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE); | [A]JP2004323331 (TOSOH CORP); | [A]US2013247363 (NELSON JENNIFER A [US], et al); | vom Anmelder | US5698315 | US5919598 | US5997775 | US6514637 | US7351499 |