EP3748866 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR EXPLIZITE CSI-BERICHTERSTATTUNG IN EINEM ERWEITERTEN DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.11.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.07.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.05.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.01.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 06.11.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.04.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IE | veröffentlicht am 22.05.2024 [2024/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | [2020/50] | Erfinder | 01 /
RAHMAN, Md Saifur 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Gyeonggi-do Suwon-si 16677 / KR | 02 /
ONGGOSANUSI, Eko 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Gyeonggi-do Suwon-si 16677 / KR | [2022/51] |
Frühere [2020/50] | 01 /
RAHMAN, Md Saifur 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Gyeonggi-do 16677 Suwon-si / KR | ||
02 /
ONGGOSANUSI, Eko 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Gyeonggi-do 16677 Suwon-si / KR | Vertreter | Nederlandsch Octrooibureau P.O. Box 29720 2502 LS The Hague / NL | [2020/50] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20188130.7 | 19.04.2017 | [2020/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662324604P | 19.04.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662324604 P | US201662351465P | 17.06.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662351465 P | US201662353781P | 23.06.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662353781 P | US201662377711P | 22.08.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662377711 P | US201662378578P | 23.08.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662378578 P | US201715490561 | 18.04.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201715490561 | [2020/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3748866 | Datum: | 09.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3748866 | Datum: | 21.12.2022 | Sprache: | EN | [2022/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.09.2020 | Klassifikation | IPC: | H04B7/06, H04B7/0456 | [2020/50] | CPC: |
H04B7/0478 (EP,US);
H04B7/0626 (KR);
H04B7/0469 (EP,US);
H04B7/0486 (EP,US);
H04B7/0639 (KR);
H04B7/065 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/08] |
Frühere [2020/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR EXPLIZITE CSI-BERICHTERSTATTUNG IN EINEM ERWEITERTEN DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2020/50] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR EXPLICIT CSI REPORTING IN ADVANCED WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS | [2020/50] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL D'ÉTABLISSEMENT DE RAPPORT EXPLICITE DE CSI DANS DES SYSTÈMES DE COMMUNICATION SANS FIL ÉVOLUÉS | [2020/50] | Prüfungsverfahren | 18.01.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.01.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/08] | 18.01.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 20.05.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.09.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.06.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung | 19.07.2022 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 22.07.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.11.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.11.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.11.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP17786173.9 / EP3427405 | Einspruch (Einsprüche) | 22.09.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 21.12.2022 | AT | 21.12.2022 | CZ | 21.12.2022 | DK | 21.12.2022 | EE | 21.12.2022 | FI | 21.12.2022 | HR | 21.12.2022 | LT | 21.12.2022 | LV | 21.12.2022 | MC | 21.12.2022 | NL | 21.12.2022 | PL | 21.12.2022 | RO | 21.12.2022 | RS | 21.12.2022 | SE | 21.12.2022 | SI | 21.12.2022 | SK | 21.12.2022 | SM | 21.12.2022 | NO | 21.03.2023 | GR | 22.03.2023 | IE | 19.04.2023 | LU | 19.04.2023 | IS | 21.04.2023 | PT | 21.04.2023 | BE | 30.04.2023 | CH | 30.04.2023 | FR | 30.04.2023 | LI | 30.04.2023 | [2024/21] |
Frühere [2024/11] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
MC | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SI | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
LU | 19.04.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
BE | 30.04.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
FR | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
MC | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
LU | 19.04.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
MC | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
LU | 19.04.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2024/04] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
LU | 19.04.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/46] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/39] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 21.12.2022 | |
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/34] | EE | 21.12.2022 | |
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/33] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Frühere [2023/29] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Frühere [2023/25] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Frühere [2023/23] | FI | 21.12.2022 | |
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Frühere [2023/22] | FI | 21.12.2022 | |
LT | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
Frühere [2023/20] | LT | 21.12.2022 | |
NO | 21.03.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A] - SAMSUNG, "Linear combination codebook and CSI reporting", vol. RAN WG1, no. Busan, Korea; 20160411 - 20160415, (20160401), 3GPP DRAFT; R1-162693 LINEAR COMBINATION CODEBOOK AND CSI REPORTING R1, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ;, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_84b/Docs/, (20160401), XP051079834 [A] 1-16 * the whole document * * table 2 * | [A] - "3 Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 13)", 3GPP STANDARD; 3GPP TS 36.213, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20160331), vol. RAN WG1, no. V13.1.1, pages 45 - 254, XP051088498 [A] 1-16 * the whole document * | Prüfung | EP3529912 | vom Anmelder | - "E-UTRA, Physical channels and modulation", 3GPP TS 36.211 | - "E-UTRA, Multiplexing and Channel coding", 3GPP TS 36.212 | - "E-UTRA, Physical Layer Procedures", 3GPP TS 36.213 | - "E-UTRA, Medium Access Control (MAC) protocol specification", 3GPP TS 36.321 | - "E-UTRA, Radio Resource Control (RRC) protocol specification", 3GPP TS 36.331 | - SAMSUNG, "New WID Proposal: Enhancements on Full-Dimension (FD) MIMO for LTE", RP-160623 |