EP3958426 - UMRICHTERBASIERTE ERZEUGER UND VERFAHREN ZUM EINSPEISEN ELEKTRISCHER LEISTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.09.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.03.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.08.2022 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 21.01.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 18.09.2024 [2024/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wobben Properties GmbH Borsigstraße 26 26607 Aurich / DE | [2022/08] | Erfinder | 01 /
BROMBACH, Johannes 13437 Berlin / DE | [2022/08] | Vertreter | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | [2022/08] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20192020.4 | 20.08.2020 | [2022/08] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3958426 | Datum: | 23.02.2022 | Sprache: | DE | [2022/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3958426 | Datum: | 11.10.2023 | Sprache: | DE | [2023/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.02.2021 | Klassifikation | IPC: | H02J3/38, H02J3/46 | [2022/08] | CPC: |
H02J3/381 (EP,US);
H02J3/46 (EP);
H02J3/466 (US);
H02J2300/28 (EP,US);
Y02E10/76 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/39] |
Frühere [2022/08] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | UMRICHTERBASIERTE ERZEUGER UND VERFAHREN ZUM EINSPEISEN ELEKTRISCHER LEISTUNG | [2022/08] | Englisch: | CONVERTER BASED GENERATORS AND METHOD FOR SUPPLYING ELECTRICAL POWER | [2023/15] | Französisch: | GÉNÉRATEURS BASÉS SUR UN CONVERTISSEUR ET PROCÉDÉ D'ALIMENTATION EN PUISSANCE ÉLECTRIQUE | [2023/15] |
Frühere [2022/08] | CONVERTER BASED GENERATOR AND METHOD FOR SUPPLYING ELECTRICAL POWER | ||
Frühere [2022/08] | GÉNÉRATEURS BASÉ SUR UN CONVERTISSEUR ET PROCÉDÉ D'ALIMENTATION EN PUISSANCE ÉLECTRIQUE | Prüfungsverfahren | 05.07.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.08.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/39] | 23.08.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.03.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.07.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.07.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.07.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP23202455.4 / EP4297229 | Einspruch (Einsprüche) | 12.07.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 11.10.2023 | HR | 11.10.2023 | PL | 11.10.2023 | RO | 11.10.2023 | RS | 11.10.2023 | SK | 11.10.2023 | SM | 11.10.2023 | NO | 11.01.2024 | GR | 12.01.2024 | IS | 11.02.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/35] | CZ | 11.10.2023 | |
HR | 11.10.2023 | ||
PL | 11.10.2023 | ||
RO | 11.10.2023 | ||
RS | 11.10.2023 | ||
SM | 11.10.2023 | ||
NO | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
Frühere [2024/33] | HR | 11.10.2023 | |
PL | 11.10.2023 | ||
RS | 11.10.2023 | ||
SM | 11.10.2023 | ||
NO | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
Frühere [2024/26] | HR | 11.10.2023 | |
PL | 11.10.2023 | ||
RS | 11.10.2023 | ||
NO | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
Frühere [2024/20] | GR | 12.01.2024 | |
IS | 11.02.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE102017113006 (WOBBEN PROPERTIES GMBH [DE]) [X] 1-16 * paragraphs [0014] - [0016] - [0077] - [0092] - [0101] - [0123]; figures 3,6 *; | [X]DE102017112944 (WOBBEN PROPERTIES GMBH [DE]) [X] 1,15* paragraphs [0003] - [0004] - [0010] - [0015] - [0025] - [0030]; figures 1,2,4-6 * | vom Anmelder | US2020119560 |