EP3785782 - ANLAGE UND VERFAHREN ZUR KONZENTRATION VON WEINSÄURE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.10.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.07.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.12.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.05.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 29.01.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Distillerie Mazzari S.p.A. Via Giardino, 6 48020 Sant'Agata Sul Santerno (RA) / IT | [2021/09] | Erfinder | 01 /
MARGHERITINI, Emidio c/o DISTILLERIE MAZZARI S.P.A VIA GIARDINO, 6 I-48020 SANT'AGATA SUL SANTERNO - RAVENNA / IT | [2021/09] | Vertreter | Crippa, Paolo Ernesto, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 20121 Milano / IT | [2021/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20192802.5 | 26.08.2020 | [2021/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT20190015291 | 30.08.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT201900015291 | [2021/09] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3785782 | Datum: | 03.03.2021 | Sprache: | EN | [2021/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3785782 | Datum: | 09.11.2022 | Sprache: | EN | [2022/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.01.2021 | Klassifikation | IPC: | B01D1/00, B01D1/14, B01D1/26, B01D3/06, B01D3/38, B01D5/00 | [2021/09] | CPC: |
B01D3/065 (EP);
B01D1/0082 (EP,US);
B01D1/14 (EP,US);
B01D1/26 (EP,US);
B01D1/30 (US);
B01D3/38 (EP,US);
B01D5/0027 (EP,US);
B01D5/0048 (EP,US);
C07C51/445 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/26] |
Frühere [2021/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANLAGE UND VERFAHREN ZUR KONZENTRATION VON WEINSÄURE | [2021/09] | Englisch: | PLANT AND PROCESS FOR CONCENTRATING TARTARIC ACID | [2021/09] | Französisch: | INSTALLATION ET PROCÉDÉ DE CONCENTRATION D'ACIDE TARTRIQUE | [2021/09] | Prüfungsverfahren | 25.05.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/26] | 25.05.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.09.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.12.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.04.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.07.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.10.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.10.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.10.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 10.08.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.06.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 09.11.2022 | AT | 09.11.2022 | CZ | 09.11.2022 | DK | 09.11.2022 | EE | 09.11.2022 | FI | 09.11.2022 | HR | 09.11.2022 | IT | 09.11.2022 | LT | 09.11.2022 | LV | 09.11.2022 | MC | 09.11.2022 | NL | 09.11.2022 | PL | 09.11.2022 | RO | 09.11.2022 | RS | 09.11.2022 | SE | 09.11.2022 | SI | 09.11.2022 | SK | 09.11.2022 | SM | 09.11.2022 | NO | 09.02.2023 | GR | 10.02.2023 | IS | 09.03.2023 | PT | 09.03.2023 | [2024/26] |
Frühere [2024/16] | AL | 09.11.2022 | |
AT | 09.11.2022 | ||
CZ | 09.11.2022 | ||
DK | 09.11.2022 | ||
EE | 09.11.2022 | ||
FI | 09.11.2022 | ||
HR | 09.11.2022 | ||
LT | 09.11.2022 | ||
LV | 09.11.2022 | ||
MC | 09.11.2022 | ||
NL | 09.11.2022 | ||
PL | 09.11.2022 | ||
RO | 09.11.2022 | ||
RS | 09.11.2022 | ||
SE | 09.11.2022 | ||
SI | 09.11.2022 | ||
SK | 09.11.2022 | ||
SM | 09.11.2022 | ||
NO | 09.02.2023 | ||
GR | 10.02.2023 | ||
IS | 09.03.2023 | ||
PT | 09.03.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AL | 09.11.2022 | |
AT | 09.11.2022 | ||
CZ | 09.11.2022 | ||
DK | 09.11.2022 | ||
EE | 09.11.2022 | ||
FI | 09.11.2022 | ||
HR | 09.11.2022 | ||
LT | 09.11.2022 | ||
LV | 09.11.2022 | ||
NL | 09.11.2022 | ||
PL | 09.11.2022 | ||
RO | 09.11.2022 | ||
RS | 09.11.2022 | ||
SE | 09.11.2022 | ||
SI | 09.11.2022 | ||
SK | 09.11.2022 | ||
SM | 09.11.2022 | ||
NO | 09.02.2023 | ||
GR | 10.02.2023 | ||
IS | 09.03.2023 | ||
PT | 09.03.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 09.11.2022 | |
AT | 09.11.2022 | ||
CZ | 09.11.2022 | ||
DK | 09.11.2022 | ||
EE | 09.11.2022 | ||
FI | 09.11.2022 | ||
HR | 09.11.2022 | ||
LT | 09.11.2022 | ||
LV | 09.11.2022 | ||
NL | 09.11.2022 | ||
PL | 09.11.2022 | ||
RO | 09.11.2022 | ||
RS | 09.11.2022 | ||
SE | 09.11.2022 | ||
SK | 09.11.2022 | ||
SM | 09.11.2022 | ||
NO | 09.02.2023 | ||
GR | 10.02.2023 | ||
IS | 09.03.2023 | ||
PT | 09.03.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 09.11.2022 | |
AT | 09.11.2022 | ||
CZ | 09.11.2022 | ||
DK | 09.11.2022 | ||
EE | 09.11.2022 | ||
FI | 09.11.2022 | ||
HR | 09.11.2022 | ||
LT | 09.11.2022 | ||
LV | 09.11.2022 | ||
NL | 09.11.2022 | ||
PL | 09.11.2022 | ||
RO | 09.11.2022 | ||
RS | 09.11.2022 | ||
SE | 09.11.2022 | ||
SM | 09.11.2022 | ||
NO | 09.02.2023 | ||
GR | 10.02.2023 | ||
IS | 09.03.2023 | ||
PT | 09.03.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 09.11.2022 | |
CZ | 09.11.2022 | ||
DK | 09.11.2022 | ||
EE | 09.11.2022 | ||
FI | 09.11.2022 | ||
HR | 09.11.2022 | ||
LT | 09.11.2022 | ||
LV | 09.11.2022 | ||
NL | 09.11.2022 | ||
PL | 09.11.2022 | ||
RO | 09.11.2022 | ||
RS | 09.11.2022 | ||
SE | 09.11.2022 | ||
SM | 09.11.2022 | ||
NO | 09.02.2023 | ||
GR | 10.02.2023 | ||
IS | 09.03.2023 | ||
PT | 09.03.2023 | ||
Frühere [2023/34] | AT | 09.11.2022 | |
DK | 09.11.2022 | ||
EE | 09.11.2022 | ||
FI | 09.11.2022 | ||
HR | 09.11.2022 | ||
LT | 09.11.2022 | ||
LV | 09.11.2022 | ||
NL | 09.11.2022 | ||
PL | 09.11.2022 | ||
RS | 09.11.2022 | ||
SE | 09.11.2022 | ||
SM | 09.11.2022 | ||
NO | 09.02.2023 | ||
GR | 10.02.2023 | ||
IS | 09.03.2023 | ||
PT | 09.03.2023 | ||
Frühere [2023/33] | AT | 09.11.2022 | |
DK | 09.11.2022 | ||
FI | 09.11.2022 | ||
HR | 09.11.2022 | ||
LT | 09.11.2022 | ||
LV | 09.11.2022 | ||
NL | 09.11.2022 | ||
PL | 09.11.2022 | ||
RS | 09.11.2022 | ||
SE | 09.11.2022 | ||
SM | 09.11.2022 | ||
NO | 09.02.2023 | ||
GR | 10.02.2023 | ||
IS | 09.03.2023 | ||
PT | 09.03.2023 | ||
Frühere [2023/29] | AT | 09.11.2022 | |
FI | 09.11.2022 | ||
HR | 09.11.2022 | ||
LT | 09.11.2022 | ||
LV | 09.11.2022 | ||
NL | 09.11.2022 | ||
PL | 09.11.2022 | ||
RS | 09.11.2022 | ||
SE | 09.11.2022 | ||
NO | 09.02.2023 | ||
GR | 10.02.2023 | ||
IS | 09.03.2023 | ||
PT | 09.03.2023 | ||
Frühere [2023/25] | AT | 09.11.2022 | |
FI | 09.11.2022 | ||
HR | 09.11.2022 | ||
LT | 09.11.2022 | ||
LV | 09.11.2022 | ||
PL | 09.11.2022 | ||
RS | 09.11.2022 | ||
SE | 09.11.2022 | ||
NO | 09.02.2023 | ||
GR | 10.02.2023 | ||
IS | 09.03.2023 | ||
PT | 09.03.2023 | ||
Frühere [2023/23] | AT | 09.11.2022 | |
FI | 09.11.2022 | ||
LT | 09.11.2022 | ||
LV | 09.11.2022 | ||
SE | 09.11.2022 | ||
NO | 09.02.2023 | ||
GR | 10.02.2023 | ||
PT | 09.03.2023 | ||
Frühere [2023/22] | AT | 09.11.2022 | |
FI | 09.11.2022 | ||
LT | 09.11.2022 | ||
SE | 09.11.2022 | ||
NO | 09.02.2023 | ||
PT | 09.03.2023 | ||
Frühere [2023/20] | LT | 09.11.2022 | |
NO | 09.02.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US1513305 (AUGUSTIN BARBET EMILE) [X] 1,5,6,8 * figure * [I] 2-4; | [XI]US2524753 (BETTS JOSEPH L) [X] 1-5 * figure, col.3 line 13 - col.6 line 67 * [I] 6,8; | [A]US3289736 (ROSENBLAD AXEL E) [A] 1-9* figure 1 *; | [XI]US3855079 (GREENFIELD C, et al) [X] 1-5 * fig.1, col.10 line 35 - col.15 line 25 * [I] 6,8; | [A]US4279693 (KUEHNLEIN HANS, et al) [A] 1-9 * figure 4 *; | [XI]WO2012156646 (MONTPELLIER ENGINEERING [FR], et al) [X] 1,2 * figure 2 * [I] 3-6,8; | [A]US2019161365 (BÜTTNER ANDREAS [DE], et al) [A] 1-9 * figure 2 * |