Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2023272610 | Globale Akte | 31.08.2023 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP20194136 | 02.09.2020 | WO2021EP73903 | 30.08.2021 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2023540822 | Globale Akte | 26.09.2023 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP20194136 | 02.09.2020 | WO2021EP73903 | 30.08.2021 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN116113392 | Globale Akte | 12.05.2023 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP20194136 | 02.09.2020 | WO2021EP73903 | 30.08.2021 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2022049035 | Globale Akte | 10.03.2022 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP20194136 | 02.09.2020 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3964656 | Globale Akte | 09.03.2022 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP20194136 | 02.09.2020 |