EP3809595 - ANALOGER SCHALTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 30.04.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 19.03.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.10.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten ABLIC Inc. 4106-73 Oaza Miyota Miyota-machi Kitasaku-gun, Nagano 389-0293 / JP | [2023/26] |
Frühere [2021/16] | Für alle benannten Staaten ABLIC Inc. 3-9-6 Mita Minato-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
IMAIZUMI, Eiki c/o ABLIC Inc. 3-9-6 Mita Minato-ku Tokyo / JP | [2021/16] | Vertreter | Lewis Silkin LLP Arbor 255 Blackfriars Road London SE1 9AX / GB | [N/P] |
Frühere [2021/16] | Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20202267.9 | 16.10.2020 | [2021/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20190191404 | 18.10.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2019191404 | [2021/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3809595 | Datum: | 21.04.2021 | Sprache: | EN | [2021/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.03.2021 | Klassifikation | IPC: | H03K17/06 | [2021/16] | CPC: |
H03K17/063 (EP);
G06F1/08 (US);
H03K17/6872 (US);
H03K17/6874 (US);
H03K2217/0054 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/22] |
Frühere [2021/16] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANALOGER SCHALTER | [2021/16] | Englisch: | ANALOG SWITCH | [2021/16] | Französisch: | COMMUTATEUR ANALOGIQUE | [2021/16] | Prüfungsverfahren | 04.04.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.04.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/22] | 28.04.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.09.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.11.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2010214006 (HANAZAWA SATOSHI [JP], et al); | [A]US2015014779 (JENNINGS JOHN K [IE], et al); | [XAI]US2016285446 (SNOWDON KENNETH P [US], et al) | vom Anmelder | JP2012209763 |