EP3808266 - ÜBERPRÜFUNG DES KORREKTEN RÜCKZUGES EINES KATHETERS IN EINE HÜLLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.10.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 19.03.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Biosense Webster (Israel) Ltd. 4 Hatnufa Street Yokneam 2066717 / IL | [2022/27] |
Frühere [2021/16] | Für alle benannten Staaten Biosense Webster (Israel) Ltd 4 Hatnufa Street Yokneam, 2066717 / IL | Erfinder | 01 /
BEECKLER, Christopher Thomas 31 Technology Drive Suite 200 Irvine, CA California 92618 / US | 02 /
OZERI, Ella c/o Biosense Webster (Israel) Ltd. P.O. Box 275 4 Hatnufa Street 2066717 Yokneam / IL | 03 /
GOLDBERG, Aviva c/o Biosense Webster (Israel) Ltd. P.O. Box 275 4 Hatnufa Street 2066717 Yokneam / IL | [2021/16] | Vertreter | Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Frühere [2021/16] | Small, Gary James Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20202308.1 | 16.10.2020 | [2021/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201916657463 | 18.10.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201916657463 | [2021/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3808266 | Datum: | 21.04.2021 | Sprache: | EN | [2021/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.12.2020 | Klassifikation | IPC: | A61B5/06, // A61B34/20, A61B5/00, A61B18/00, A61B17/00 | [2021/16] | CPC: |
A61B5/062 (EP,IL);
A61B5/6869 (EP,IL);
A61M25/10187 (IL,US);
A61B17/221 (IL,US);
A61B34/20 (EP,IL);
A61B5/063 (EP,IL);
A61B5/283 (IL);
A61B5/287 (EP,IL);
A61B5/6853 (EP,IL);
A61B5/6856 (EP,IL);
A61B5/6858 (EP,IL);
A61M25/0074 (IL,US);
A61M25/10181 (IL,US);
A61M25/10188 (IL,US);
A61B2017/00243 (EP,IL);
A61B2017/00336 (IL,US);
A61B2017/00358 (IL,US);
A61B2018/00351 (EP,IL);
A61B2018/00577 (IL,US);
A61B2034/2051 (EP,IL);
A61B2034/2053 (EP,IL);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/48] |
Frühere [2021/16] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ÜBERPRÜFUNG DES KORREKTEN RÜCKZUGES EINES KATHETERS IN EINE HÜLLE | [2021/16] | Englisch: | VERIFYING PROPER WITHDRAWAL OF CATHETER INTO SHEATH | [2021/16] | Französisch: | VÉRIFICATION DU RETRAIT CORRECT D'UN CATHÉTER DANS UNE GAINE | [2021/16] | Prüfungsverfahren | 21.10.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.10.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/48] | 21.10.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.12.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.04.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.09.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2013123694 (SUBRAMANIYAN RAGHAVAN [IN], et al); | [A]US2014275991 (POTTER DANIEL J [US], et al); | [X]EP3053517 (BIOSENSE WEBSTER ISRAEL LTD [IL]); | [A]EP3284404 (BIOSENSE WEBSTER ISRAEL LTD [IL]) | vom Anmelder | US5391199 | WO9605768 | US5558091 | US6172499 | US6177792 | US6690963 | US6748255 | US6788967 | US6973339 | US7371232 | US8456182 | US8475450 | US2013303886 | US8600472 | US8608735 | US9050010 | US9220433 | US2017100188 | US9788893 | US9848948 |