EP3815963 - VORRICHTUNG ZUR EINSTELLUNG EINER SITZPOSITION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.07.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 03.04.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.09.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten GRAMMER AG Grammer-Allee 2 92289 Ursensollen / DE | [2021/18] | Erfinder | 01 /
Haller, Erwin Reichenunholden 2 92262 Birgland / DE | [2021/18] | Vertreter | Hannke Bittner & Partner mbB Regensburg Prüfeninger Straße 1 93049 Regensburg / DE | [N/P] |
Frühere [2021/18] | Hannke, Christian Hannke Bittner & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB Prüfeninger Straße 1 93049 Regensburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20203400.5 | 22.10.2020 | [2021/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201910129162 | 29.10.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102019129162 | [2021/18] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3815963 | Datum: | 05.05.2021 | Sprache: | DE | [2021/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.03.2021 | Klassifikation | IPC: | B60N2/16, B60N2/18 | [2021/18] | CPC: |
B60N2/1615 (EP,CN,US);
B60N2/04 (CN);
B60N2/02246 (US);
B60N2/12 (CN);
B60N2/162 (EP);
B60N2/1814 (EP);
B60N2/1853 (EP);
B60N2/1878 (EP);
B60N2/38 (CN);
B60N2/502 (US);
B60N2/505 (US);
B60N2/522 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/34] |
Frühere [2021/18] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR EINSTELLUNG EINER SITZPOSITION | [2021/18] | Englisch: | DEVICE FOR ADJUSTING A SITTING POSITION | [2021/18] | Französisch: | DISPOSITIF DE RÉGLAGE D'UNE POSITION ASSISE | [2021/18] | Prüfungsverfahren | 10.06.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.07.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/34] | 21.07.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.09.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.01.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.09.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US3917211 (DAUNDERER HEINZ, et al); | [XI]EP0882619 (LEAR CORP ITALIA SPA [IT]) |