EP3832095 - ZUVERLÄSSIGES GETRIEBE FÜR GASTURBINENTRIEBWERK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.04.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 07.05.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.04.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.06.2022 [2022/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rolls-Royce plc Kings Place, 90 York Way London N1 9FX / GB | [N/P] |
Frühere [2021/23] | Für alle benannten Staaten Rolls-Royce plc Kings Place 90 York Way London N1 9FX / GB | Erfinder | 01 /
Spruce, Mark c/o Rolls-Royce plc PO Box 31 Derby, Derbyshire DE24 8BJ / GB | [2021/23] | Vertreter | Rolls-Royce plc Moor Lane (ML-9) PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | [N/P] |
Frühere [2021/23] | Rolls-Royce plc Intellectual Property Dept SinA-48 PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20206475.4 | 09.11.2020 | [2021/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20190017764 | 05.12.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201917764 | [2021/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3832095 | Datum: | 09.06.2021 | Sprache: | EN | [2021/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.04.2021 | Klassifikation | IPC: | F02C7/06, F02C7/20, F02C7/36, F02K3/06, F16H57/08 | [2021/23] | CPC: |
F16H57/082 (EP,US);
F16H1/32 (CN);
F02C7/36 (EP,CN,US);
B64D27/10 (CN);
F02C3/04 (CN);
F02C3/113 (US);
F02C7/06 (EP);
F02C7/20 (EP);
F02K3/06 (EP,CN,US);
F16H48/10 (CN);
F16H57/08 (EP,CN);
F05D2260/40311 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/23] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZUVERLÄSSIGES GETRIEBE FÜR GASTURBINENTRIEBWERK | [2021/23] | Englisch: | RELIABLE GEARBOX FOR GAS TURBINE ENGINE | [2021/23] | Französisch: | BOÎTE DE VITESSE FIABLE POUR MOTEUR DE TURBINE À GAZ | [2021/23] | Prüfungsverfahren | 10.12.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/22] | 17.01.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2022/22] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2013336791 (MCCUNE MICHAEL E [US], et al) [I] 1-15 * figures 1-8 *; | [I]US2017342858 (MCCUNE MICHAEL E [US], et al) [I] 1-15 * figures 1-8 *; | [A]US2019316488 (MENCZYKALSKI STEFAN [DE], et al) [A] 5,6,9 * paragraph [0022] *; | [A]US10436035 (BARALON STEPHANE M M [GB], et al) [A] 12 * column 3, line 32 - line 41 * * column 5, line 4 - line 18 * * column 8, line 29 - line 42 * |