Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
29.04.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.06.2022 [2022/22] |
18.01.2022 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
07.05.2021 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 09.06.2021 [2021/23] |
09.11.2020 | Änderung - Vertreter |