EP3839439 - SINUSFÖRMIGES BEREINIGEN DURCH AUSFILTERN DER OBERWELLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.03.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.11.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.12.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 21.05.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CH, LU | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hamilton Sundstrand Corporation Four Coliseum Centre 2730 West Tyvola Road Charlotte, NC 28217-4578 / US | [2021/25] | Erfinder | 01 /
WILSON, Michael A. 6565 E. Thomas Road, Unit O1109 Scottsdale, AZ Arizona 85251 / US | 02 /
HESS, Gary L. 93 Florida Road Somers, CT Connecticut 06071 / US | [2021/25] | Vertreter | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2021/25] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20208056.0 | 17.11.2020 | [2021/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201916722257 | 20.12.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201916722257 | [2021/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3839439 | Datum: | 23.06.2021 | Sprache: | EN | [2021/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3839439 | Datum: | 05.04.2023 | Sprache: | EN | [2023/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.04.2021 | Klassifikation | IPC: | G01D3/02, G01D5/20, G01D5/22, G01D21/00, H03M1/00 | [2021/25] | CPC: |
G01D21/00 (EP);
G01R23/20 (US);
G01D3/02 (EP);
G01D5/2073 (US);
G01D5/2291 (EP,US);
G01R19/02 (US);
G01D5/204 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/04] |
Frühere [2021/25] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SINUSFÖRMIGES BEREINIGEN DURCH AUSFILTERN DER OBERWELLE | [2021/25] | Englisch: | SINUSOIDAL HARMONIC NULLING BY FILTERING OF THE HARMONIC | [2021/25] | Französisch: | CORRECTION SINUSOIDALE PAR FILTRAGE DE L'HARMONIQUE | [2021/25] | Prüfungsverfahren | 22.12.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.12.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/04] | 22.12.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.11.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.02.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.02.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.02.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.01.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 05.04.2023 | AT | 05.04.2023 | CZ | 05.04.2023 | DK | 05.04.2023 | EE | 05.04.2023 | ES | 05.04.2023 | FI | 05.04.2023 | HR | 05.04.2023 | IT | 05.04.2023 | LT | 05.04.2023 | LV | 05.04.2023 | MC | 05.04.2023 | NL | 05.04.2023 | PL | 05.04.2023 | RO | 05.04.2023 | RS | 05.04.2023 | SE | 05.04.2023 | SI | 05.04.2023 | SK | 05.04.2023 | SM | 05.04.2023 | NO | 05.07.2023 | GR | 06.07.2023 | IS | 05.08.2023 | PT | 07.08.2023 | LU | 17.11.2023 | CH | 30.11.2023 | [2024/34] |
Frühere [2024/32] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
MC | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/26] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/03] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/01] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 05.04.2023 | |
ES | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 05.04.2023 | |
NL | 05.04.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/43] | NL | 05.04.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP2754998 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP]) [A] 1-14 * figures 1, 2, 13 * * paragraphs [0103] , [ 104] *; | [A]DE102017101746 (GM GLOBAL TECH OPERATIONS LLC [US]) [A] 1-14 * figures 2-4 * * paragraphs [0018] , [0 27] , [0 31] , [0 42] ** claim 5 *; | [A]DE102018211179 (MABUCHI MOTOR CO [JP]) [A] 1-14 * figure 3 * * paragraphs [0005] , [0 30] , [0 43] , [0 44] , [0 58] *; | [A] - SHANG-TEH WU ET AL, "Five-Point Amplitude Estimation of Sinusoidal Signals: With Application to LVDT Signal Conditioning", IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, (20100301), vol. 59, no. 3, ISSN 0018-9456, pages 623 - 630, XP011295946 [A] 1-14 * figures 9,10 * |