EP4009078 - BINNENFLUSS-LIDAR-NAVIGATIONSSYSTEM FÜR SCHIFFE UND BETRIEBSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.12.2022 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 06.05.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.07.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ship and Ocean Industries R&D center 14F., No.27, Sec. 2 Zhongzheng E. Rd. Tamsui 251 New Tapei City / TW | [2022/23] | Erfinder | 01 /
HSU, Ming-Hsiang 251 New Taipei City / TW | 02 /
LIAO, Chi-Min 251 New Taipei City / TW | 03 /
CHU, Chun-Han 251 New Taipei City / TW | [2022/23] | Vertreter | Wittmann, Günther Patentanwaltskanzlei Wittmann Frans-Hals-Straße 31 81479 München / DE | [2022/23] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20212063.0 | 04.12.2020 | [2022/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | TW20200142362 | 02.12.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: TW 109142362 | [2022/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4009078 | Datum: | 08.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.06.2021 | Klassifikation | IPC: | G01S17/89, G01S17/93, G01S7/51 | [2022/23] | CPC: |
G01S17/89 (EP,KR,US);
G01C21/3804 (KR);
G05D1/0206 (CN);
G01C21/203 (KR);
G01C21/3667 (KR);
G01S17/08 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/02] |
Frühere [2022/23] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BINNENFLUSS-LIDAR-NAVIGATIONSSYSTEM FÜR SCHIFFE UND BETRIEBSVERFAHREN DAFÜR | [2022/23] | Englisch: | INLAND RIVER LIDAR NAVIGATION SYSTEM FOR VESSELS AND OPERATION METHOD THEREOF | [2022/23] | Französisch: | SYSTÈME DE NAVIGATION LIDAR DE RIVIÈRE INTÉRIEURE POUR NAVIRES ET SON PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT | [2022/23] | Prüfungsverfahren | 11.05.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.12.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/02] | 07.12.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.03.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.07.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2022 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   09.05.2023 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2016125739 (STEWART PETER A [GB], et al) [I] 1-9 * paragraphs [0085] , [0134] - [0143]; figures 5,6 *; | [I]US2020050893 (SURESH THIRU VIKRAM [US], et al) [I] 1-9* paragraphs [0065] , [0066] , [0101] - [0103] *; | [I]US2020057488 (JOHNSON MARK [FR], et al) [I] 1-9 * paragraphs [0066] , [0076] , [0248]; figure 30 *; | [I] - WANG WEI ET AL, "Roboat: An Autonomous Surface Vehicle for Urban Waterways", 2019 IEEE/RSJ INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT ROBOTS AND SYSTEMS (IROS), IEEE, (20191103), doi:10.1109/IROS40897.2019.8968131, pages 6340 - 6347, XP033695749 [I] 1-9 * page 6343 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/IROS40897.2019.8968131 | [I] - THOMPSON DAVID ET AL, "Efficient LiDAR-Based Object Segmentation and Mapping for Maritime Environments", IEEE JOURNAL OF OCEANIC ENGINEERING, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, vol. 44, no. 2, doi:10.1109/JOE.2019.2898762, ISSN 0364-9059, (20190401), pages 352 - 362, (20190412), XP011718698 [I] 1-9 * pages 356,357; figures 6,7,10,11 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JOE.2019.2898762 |