EP3869383 - VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG EINER PASSIVEN RFID-KARTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.07.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.06.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.04.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.04.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.03.2022 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 23.07.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | 24.05.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Continental Automotive Technologies GmbH Continental-Plaza 1 30175 Hannover / DE | [2024/17] |
Frühere [2022/31] | Für alle benannten Staaten Continental Automotive Technologies GmbH Vahrenwalder Straße 9 30165 Hannover / DE | ||
Frühere [2021/34] | Für alle benannten Staaten Continental Automotive GmbH Vahrenwalder Straße 9 30165 Hannover / DE | Erfinder | 01 /
Craciun, Serban - c/o Continental Automotive GmbH Intellectual Property - Thomas-Dehler-Str. 27 / 5.St. 81737 München / DE | [2021/34] | Vertreter | Continental Corporation c/o Continental Automotive GmbH Intellectual Property Postfach 83 01 16 81701 München / DE | [2021/34] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20465507.0 | 20.02.2020 | [2021/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3869383 | Datum: | 25.08.2021 | Sprache: | EN | [2021/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3869383 | Datum: | 19.07.2023 | Sprache: | EN | [2023/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.07.2020 | Klassifikation | IPC: | G06K7/10, H02J7/00, H02J50/80, // H02J50/10 | [2023/16] | CPC: |
G06K7/10009 (EP,KR);
G06K7/10366 (US);
H02J50/10 (EP,KR);
H02J50/80 (EP,KR);
H02J7/00045 (EP,KR)
|
Frühere IPC [2021/34] | G06K7/10, H02J50/10 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/14] |
Frühere [2021/34] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG EINER PASSIVEN RFID-KARTE | [2021/34] | Englisch: | METHOD FOR IDENTIFYING A PASSIVE RFID CARD | [2021/34] | Französisch: | PROCÉDÉ D'IDENTIFICATION D'UNE CARTE RFID PASSIVE | [2021/34] | Prüfungsverfahren | 20.01.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.02.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/14] | 25.02.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 07.04.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.06.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.04.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.06.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.06.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.06.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 22.04.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 19.07.2023 | CZ | 19.07.2023 | DK | 19.07.2023 | EE | 19.07.2023 | ES | 19.07.2023 | FI | 19.07.2023 | HR | 19.07.2023 | IT | 19.07.2023 | LT | 19.07.2023 | LV | 19.07.2023 | NL | 19.07.2023 | PL | 19.07.2023 | RO | 19.07.2023 | RS | 19.07.2023 | SE | 19.07.2023 | SK | 19.07.2023 | SM | 19.07.2023 | NO | 19.10.2023 | GR | 20.10.2023 | IS | 19.11.2023 | PT | 20.11.2023 | [2024/26] |
Frühere [2024/23] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
EE | 19.07.2023 | ||
ES | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SK | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Frühere [2024/22] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Frühere [2024/20] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 19.07.2023 | |
NL | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
Frühere [2024/05] | NL | 19.07.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO9852142 (BTG INT LTD [GB], et al); | [A]US2007262849 (ISMAIL AMIN R [US]); | [A]US2010026454 (ROWSE GRAHAM [GB], et al); | [A]WO2019038089 (CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH [DE]) |