EP3912154 - PERFORIERTE STRUKTUR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 29.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.10.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.07.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 15.01.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | [N/P] |
Frühere [2021/47] | Für alle benannten Staaten Philip Morris Products, S.A. Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | Erfinder | 01 /
HERVE, Pierre Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | 02 /
MAJEED, Shoaib Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | 03 /
SANDOZ, Antonin Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | 04 /
STEINER, Sandro Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | [N/P] |
Frühere [2021/47] | 01 /
HERVE, Pierre 2000 Neuchâtel / CH | ||
02 /
MAJEED, Shoaib 2000 Neuchâtel / CH | |||
03 /
SANDOZ, Antonin 2000 Neuchâtel / CH | |||
04 /
STEINER, Sandro 2000 Neuchâtel / CH | Vertreter | Script Intellectual Property LLP Suite J, Anchor House School Close Chandlers Ford Eastleigh, Hampshire SO53 4DY / GB | [N/P] |
Frühere [2021/47] | Script IP Limited Turnpike House 18 Bridge Street Frome Somerset BA11 1BB / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20700177.7 | 13.01.2020 | [2021/47] | WO2020EP50725 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20190151940 | 15.01.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 19151940 | [2021/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020148238 | Datum: | 23.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3912154 | Datum: | 24.11.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.07.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.07.2020 | Klassifikation | IPC: | G09B23/32, G16H10/40 | [2021/47] | CPC: |
G09B23/32 (EP,KR,US);
F04B37/20 (US);
G09B23/30 (US);
G16H50/50 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PERFORIERTE STRUKTUR | [2021/47] | Englisch: | PERFORATED STRUCTURE | [2021/47] | Französisch: | STRUCTURE PERFORÉE | [2021/47] | Eintritt in die regionale Phase | 05.08.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.08.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.08.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.11.2020 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 05.08.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/47] | 05.08.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 28.02.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.02.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.06.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XAI]US4167070 (ORDEN BURT B); | [A]US5597310 (EDDE PIERRE [US]); | [A]WO03027223 (CORNELL RES FOUNDATION INC [US], et al); | [A]WO2010141803 (GEN HOSPITAL CORP [US], et al); | [A]WO2018075543 (REYNOLDS TOBACCO CO R [US]); | [AP]WO2019016094 (PHILIP MORRIS PRODUCTS SA [CH]); |