EP3923717 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR VORHERSAGE DES RISIKOS VON INSEKTENANGRIFFEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.11.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.08.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 15.02.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | 08.08.2024 | Erster Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Agrorobotica S.r.l. Via Citerni 13 58020 Scarlino (GR) / IT | [2021/51] | Erfinder | 01 /
SOZZI SABATINI, Andrea c/o AGROROBOTICA S.R.L. Via Citerni, 13 58020 Scarlino (GROSSETO) / IT | 02 /
BROTZU, Alessandra c/o AGROROBOTICA S.R.L. Via Citerni, 13 58020 Scarlino (GROSSETO) / IT | [N/P] |
Frühere [2021/51] | 01 /
SOZZI SABATINI, Andrea 58020 Scarlino (GROSSETO) / IT | ||
02 /
BROTZU, Alessandra 58020 Scarlino (GROSSETO) / IT | Vertreter | Praxi Intellectual Property Milano Via Mario Pagano, 69/A 20145 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2021/51] | Postiglione, Ferruccio, et al Praxi Intellectual Property S.p.A. Via Mario Pagano, 69/A 20145 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20703303.6 | 06.02.2020 | [2021/51] | WO2020IB50958 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT20190002249 | 15.02.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT201900002249 | [2021/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020165701 | Datum: | 20.08.2020 | Sprache: | EN | [2020/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3923717 | Datum: | 22.12.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.08.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.08.2020 | Klassifikation | IPC: | A01M7/00 | [2021/51] | CPC: |
A01M7/0089 (EP);
G06N5/02 (US);
A01M99/00 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR VORHERSAGE DES RISIKOS VON INSEKTENANGRIFFEN | [2021/51] | Englisch: | INSECT ATTACK RISK PREDICTION SYSTEM AND METHOD | [2021/51] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE PRÉDICTION DE RISQUE D'ATTAQUE D'INSECTES | [2021/51] | Eintritt in die regionale Phase | 27.05.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.05.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.05.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.05.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/51] | 27.05.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.03.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.08.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO2015132208 (AVIA GIS [BE]); | [XAYI]CN105850930 (UNIV SHANGHAI); | [Y]CN108244071 (GUANGZHOU INSTITUTE OF RAILWAY TECH) | vom Anmelder | IT201800001753 |