EP3909389 - PAKETBASIERTE VERBINDUNGSAGGREGATIONSARCHITEKTUREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 04.08.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.10.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.07.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 24.02.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.01.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2021/46] | Erfinder | 01 /
ZHOU, Yan 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
PATIL, Abhishek Pramod 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
VENKATACHALAM JAYARAMAN, Venkata Ramanan 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 04 /
ASTERJADHI, Alfred 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 05 /
CHERIAN, George 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [N/P] |
Frühere [2021/46] | 01 /
ZHOU, Yan San Diego, California 92121-1714 / US | ||
02 /
PATIL, Abhishek Pramod San Diego, California 92121-1714 / US | |||
03 /
VENKATACHALAM JAYARAMAN, Venkata Ramanan San Diego, California 92121-1714 / US | |||
04 /
ASTERJADHI, Alfred San Diego, California 92121-1714 / US | |||
05 /
CHERIAN, George San Diego, California 92121-1714 / US | Vertreter | Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2021/46] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20704641.8 | 07.01.2020 | [2021/46] | WO2020US12599 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201916246410 | 11.01.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201916246410 | [2021/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020146401 | Datum: | 16.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3909389 | Datum: | 17.11.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.07.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.07.2020 | Klassifikation | IPC: | H04W76/15 | [2021/46] | CPC: |
H04W76/15 (EP,KR);
H04L5/14 (EP,KR);
H04W28/14 (KR);
H04W76/14 (EP,KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PAKETBASIERTE VERBINDUNGSAGGREGATIONSARCHITEKTUREN | [2021/46] | Englisch: | PACKET BASED LINK AGGREGATION ARCHITECTURES | [2021/46] | Französisch: | ARCHITECTURES D'AGRÉGATION DE LIAISONS BASÉE SUR DES PAQUETS | [2021/46] | Eintritt in die regionale Phase | 17.06.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.06.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.06.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.06.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/46] | 17.06.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.10.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.08.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.11.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2010284476 (POTKONJAK MIODRAG [US]) [A] 1-30 * paragraphs [0026] , [0 32] , [ 103] , [ 105] ** claims 4, 5 *; | [XI]US2013114546 (STANWOOD KENNETH L [US], et al) [X] 1-5,10,11,13-17,22,23,25-30 * figures 1, 6 * * paragraphs [0022] , [0 23] , [0 33] , [0 34] , [0 51] , [0 73] , [0 75] , [0 79] , [0 82] , [0 85] , [0 88] * * paragraphs [0098] , [ 101] , [ 105] , [ 109] , [ 110] * [I] 6-9,12,18-21,24 |