EP3930982 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ELASTISCHEN UND FLEXIBLEN FASER MIT OPTISCHER, ELEKTRISCHER ODER MIKROFLUIDISCHER FUNKTIONALITÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 26.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.12.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.09.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 07.03.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.09.2024 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Technische Universität Dresden Helmholtzstrasse 10 01069 Dresden / DE | [2022/01] | Erfinder | 01 /
MINEV, Ivan Hopfgartenstraße 16 01307 Dresden / DE | 02 /
AFANASENKAU, Dzmitry Heinrichstr. 6 01445 Radebeul / DE | 03 /
PAK, Anna Stralsunderstr. 14 13355 Berlin / DE | 04 /
ATHANASIADIS, Markos Schwepnitzer Strasse 8 01097 Dresden / DE | [N/P] |
Frühere [2022/01] | 01 /
MINEV, Ivan 01307 Dresden / DE | ||
02 /
AFANASENKAU, Dzmitry 01445 Radebeul / DE | |||
03 /
PAK, Anna 13355 Berlin / DE | |||
04 /
ATHANASIADIS, Markos 01097 Dresden / DE | Vertreter | Hertin und Partner Rechts- und Patentanwälte PartG mbB Kurfürstendamm 54/55 10707 Berlin / DE | [2022/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20706746.3 | 28.02.2020 | [2022/01] | WO2020EP55262 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20190159938 | 28.02.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 19159938 | [2022/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020174081 | Datum: | 03.09.2020 | Sprache: | EN | [2020/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3930982 | Datum: | 05.01.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.09.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.09.2020 | Klassifikation | IPC: | B29C48/05, B29C48/12, B29C64/106, B29C64/209, B33Y10/00, B29C48/25, B29C48/02 | [2022/01] | CPC: |
B29C48/05 (EP,US);
B29C48/02 (EP,US);
B29C48/022 (EP,US);
B29C48/12 (EP,US);
B29C48/266 (EP,US);
B29C64/106 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ELASTISCHEN UND FLEXIBLEN FASER MIT OPTISCHER, ELEKTRISCHER ODER MIKROFLUIDISCHER FUNKTIONALITÄT | [2022/01] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING AN ELASTIC AND FLEXIBLE FIBER WITH OPTICAL, ELECTRICAL OR MICROFLUIDIC FUNCTIONALITY | [2022/01] | Französisch: | PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'UNE FIBRE ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE À FONCTIONNALITÉ OPTIQUE, ÉLECTRIQUE OU MICROFLUIDIQUE | [2022/01] | Eintritt in die regionale Phase | 17.09.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.09.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.09.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.09.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/01] | 17.09.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.04.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.04.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.09.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XAY]WO2009027525 (VITO NV [BE], et al); | [I]WO2015073944 (HARVARD COLLEGE [US]); | [IY]WO2016179242 (HARVARD COLLEGE [US]); | [I]US2018079139 (WANG FEIYUE [CN], et al); | [IY]WO2018183806 (DOW SILICONES CORP [US], et al) | vom Anmelder | WO2015073944 | WO2016179242 | WO2017137945 | US2018079139 | WO2018183806 | WO2019112976 |