EP3935263 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ÜBERWACHUNG DES BETRIEBS EINER BERGBAUMASCHINENEINHEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 29.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.12.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.09.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 21.03.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.08.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Caterpillar Inc. 100 NE Adams St. Peoria, IL 61629 / US | [2023/20] |
Frühere [2022/02] | Für alle benannten Staaten Caterpillar Global Mining Europe GmbH Industriestrasse 1 44534 Lünen / DE | Erfinder | 01 /
KIRKHOPE, Euan 41 Braye Street Mayfield, NSW 2304 / AU | 02 /
WESSELMANN, Johannes Caterpillar Global Mining Europe GmbH Industriestrasse 1 44534 Lünen / DE | [N/P] |
Frühere [2022/02] | 01 /
KIRKHOPE, Euan Mayfield, NSW 2304 / AU | ||
02 /
WESSELMANN, Johannes 44534 Lünen / DE | Vertreter | Nordmeyer, Philipp Werner df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB Theatinerstraße 16 80333 München / DE | [2022/02] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20710423.3 | 02.03.2020 | [2022/02] | WO2020EP25108 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20190002978 | 06.03.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201902978 | [2022/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020177930 | Datum: | 10.09.2020 | Sprache: | EN | [2020/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3935263 | Datum: | 12.01.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.09.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.09.2020 | Klassifikation | IPC: | E21F13/00, E21C27/02, E21C35/14, E21D23/08, E21D23/12 | [2022/02] | CPC: |
E21C27/02 (EP,GB);
E21C35/04 (GB);
E21D23/144 (EP,GB,US);
E21C35/14 (EP,GB);
E21D23/0052 (US);
E21D23/006 (US);
E21D23/085 (EP,GB,US);
E21D23/12 (EP,GB,US);
E21D23/142 (EP,GB,US);
E21F13/06 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ÜBERWACHUNG DES BETRIEBS EINER BERGBAUMASCHINENEINHEIT | [2022/02] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR MONITORING OPERATION OF A MINING MACHINE UNIT | [2022/02] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT D'UNE UNITÉ DE MACHINE D'EXPLOITATION MINIÈRE | [2022/02] | Eintritt in die regionale Phase | 17.09.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.09.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.09.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.09.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/02] | 17.09.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.03.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.10.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.02.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.07.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB1122952 (GEWERK EISENHUETTE WESTFALIA); | [XI]EP2536918 (CATERPILLAR GLOBAL MINING EUR [DE]); | [XI]US2017019641 (RAHMS PETER [DE], et al) |