EP3956444 - VERFAHREN UND KIT ZUR REINIGUNG VON FUNKTIONALEN RISC-ASSOZIIERTEN KLEINEN RNAS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.01.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.10.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 18.04.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.08.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten ETH Zurich ETH Transfer HG E 43-49 Raemistrasse 101 8092 Zürich / CH | [2022/08] | Erfinder | 01 /
VOINNET, Oliver Blütenstrasse 22 8057 Zürich / CH | 02 /
GRENTZINGER, Thomas Luegislandstrasse 110 8051 Zürich / CH | 03 /
SCHOTT, Grégory Im Langwil 6 8044 Gockhausen / CH | [2022/08] | Vertreter | Stolmár & Partner Patentanwälte PartG mbB Blumenstraße 17 80331 München / DE | [2022/08] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20717234.7 | 15.04.2020 | [2022/08] | WO2020EP60600 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20190169263 | 15.04.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 19169263 | [2022/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020212428 | Datum: | 22.10.2020 | Sprache: | EN | [2020/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3956444 | Datum: | 23.02.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.10.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.10.2020 | Klassifikation | IPC: | C12N15/10 | [2022/08] | CPC: |
C12N15/101 (EP,KR,US);
C12Q1/6883 (KR);
C12Q1/6886 (KR);
C12Q2527/125 (KR)
| C-Set: |
C12N15/101, C12Q2527/125 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND KIT ZUR REINIGUNG VON FUNKTIONALEN RISC-ASSOZIIERTEN KLEINEN RNAS | [2022/08] | Englisch: | METHOD AND KIT FOR THE PURIFICATION OF FUNCTIONAL RISC-ASSOCIATED SMALL RNAS | [2022/08] | Französisch: | PROCÉDÉ ET KIT POUR LA PURIFICATION DE PETITS ARN ASSOCIÉS À RISC FONCTIONNELS | [2022/08] | Eintritt in die regionale Phase | 15.11.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.11.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.11.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.11.2020 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 15.11.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/08] | 15.11.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.05.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.02.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.08.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]AU2007202668 (COLD SPRING HARBOR LABORATORY [US]); | [X]WO2010033652 (GE HEALTHCARE BIO SCIENCES [US], et al); |