EP3956480 - VERFAHREN UND VERPACKUNG ZUM VERPACKEN EINER ODER MEHRERER TIERHÄUTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.05.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.09.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.01.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.10.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 22.04.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.04.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 15.05.2024 [2024/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ecco Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro / DK | [2023/23] |
Frühere [2022/08] | Für alle benannten Staaten Ecco Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro / DK | Erfinder | 01 /
GREGOR, Thomas c/o ECCO SKO A/S Industrivej 5 6261 Bredebro / DK | 02 /
RADTKE, Andre c/o ECCO SKO A/S Industrivej 5 6261 Bredebro / DK | 03 /
MEYER, Verena c/o ECCO SKO A/S Industrivej 5 6261 Bredebro / DK | [2022/08] | Vertreter | Patentgruppen A/S Aaboulevarden 31, 4th Floor 8000 Aarhus C / DK | [2023/23] |
Frühere [2022/08] | Dragsted Partners A/S Rådhuspladsen 16 1550 Copenhagen V / DK | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20718333.6 | 17.04.2020 | [2022/08] | WO2020EP60860 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20190169802 | 17.04.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 19169802 | [2022/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020212570 | Datum: | 22.10.2020 | Sprache: | EN | [2020/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3956480 | Datum: | 23.02.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.10.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3956480 | Datum: | 07.06.2023 | Sprache: | EN | [2023/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.10.2020 | Klassifikation | IPC: | C14B1/00, C14C1/00, C14C9/00 | [2022/08] | CPC: |
C14B1/00 (EP);
B65D81/24 (CN);
B65B31/04 (US);
B65B5/045 (US);
B65D81/20 (CN);
B65D81/2023 (US);
B65D81/2046 (CN);
B65D81/2069 (CN);
B65D81/28 (CN,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/08] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VERPACKUNG ZUM VERPACKEN EINER ODER MEHRERER TIERHÄUTE | [2022/08] | Englisch: | A METHOD AND A PACKAGING FOR PACKING ONE OR MORE ANIMAL HIDES | [2022/08] | Französisch: | PROCÉDÉ ET EMBALLAGE POUR EMBALLER UNE OU PLUSIEURS PEAUX D'ANIMAUX | [2022/08] | Eintritt in die regionale Phase | 15.11.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.11.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.11.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.02.2021 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 15.11.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/08] | 15.11.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.06.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.09.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.01.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.01.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.01.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.03.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.04.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 07.06.2023 | ES | 07.06.2023 | HR | 07.06.2023 | PL | 07.06.2023 | RO | 07.06.2023 | RS | 07.06.2023 | SK | 07.06.2023 | SM | 07.06.2023 | NO | 07.09.2023 | GR | 08.09.2023 | IS | 07.10.2023 | [2024/10] |
Frühere [2024/08] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/51] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/50] | ES | 07.06.2023 | |
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/48] | ES | 07.06.2023 | |
NO | 07.09.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 07.06.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]US4985039 (ENDLWEBER HANS [AT]); | [A]US5096553 (ROSS GRAEME D [CA], et al); | [XAYI]RU2019568 (MO I PRIKLADNOJ BIOTEKHNOLOGII [RU]); | [A]WO2014167359 (XEROS LTD [GB]) |