EP3980717 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR SIMULTANEN ORTUNG UND KARTIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.03.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.12.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 20.06.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.04.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten FLIR UNMANNED AERIAL SYSTEMS AS Nye Vakås vei 56 1395 Hvalstad / NO | Für alle benannten Staaten Flir Systems, Inc. 27700 SW Parkway Avenue Wilsonville, OR 97070 / US | [2022/15] | Erfinder | 01 /
LUND, Jon Elvira Andres Nye Vakas Vei 56 1395 Hvalstad / NO | [2022/15] | Vertreter | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2022/15] | Murgitroyd & Company Murgitroyd House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20732434.4 | 26.05.2020 | [2022/15] | WO2020US34585 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201962857225P | 04.06.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962857225 P | [2022/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020247212 | Datum: | 10.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3980717 | Datum: | 13.04.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.12.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.12.2020 | Klassifikation | IPC: | G01C21/00, G08G5/00, G05D1/10 | [2022/15] | CPC: |
G01C21/3826 (EP,KR);
G01C21/00 (CN);
G08G5/0069 (EP,KR,US);
B64C39/024 (KR);
B64U20/87 (EP,CN,US);
G01C15/00 (CN);
G01C21/3837 (EP,KR);
G01D21/02 (CN);
G05D1/106 (EP,US);
G08G5/0013 (EP,KR);
G08G5/0021 (EP,KR,US);
G08G5/0026 (EP,KR);
G08G5/0086 (EP,KR);
B64U10/14 (EP,CN,US);
B64U10/25 (EP,CN,US);
B64U2101/30 (KR);
B64U2101/31 (EP,CN,US);
B64U2201/10 (EP,KR,US);
B64U2201/20 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR SIMULTANEN ORTUNG UND KARTIERUNG | [2022/15] | Englisch: | 3D LOCALIZATION AND MAPPING SYSTEM AND METHOD | [2022/15] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE CARTOGRAPHIE ET DE LOCALISATION 3D | [2022/15] | Eintritt in die regionale Phase | 26.10.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.10.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.10.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.10.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/15] | 26.10.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.07.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.04.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.04.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]CN102023003 (UNIV TSINGHUA); | [I]WO2018039975 (SZ DJI TECHNOLOGY CO LTD [CN]); | [P]US2019187711 (XIE JIEBIN [CN], et al) |