Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
27.04.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
26.04.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
05.08.2022 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 07.09.2022 [2022/36] |
05.08.2022 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 07.09.2022 [2022/36] |
19.07.2022 | Änderung durch den Anmelder | |
29.04.2022 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
11.03.2022 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 13.04.2022 [2022/15] |
11.03.2022 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | |
11.03.2022 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 13.04.2022 [2022/15] |
15.02.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
17.11.2021 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
28.10.2021 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
26.10.2021 | Änderung - Vertreter | |
26.10.2021 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
11.12.2020 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
11.12.2020 | Neuer Eintrag: Anmelder oder Erfinder | |
14.10.2020 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
20.06.2020 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |