EP3990591 - SCHMIERMITTELZUSAMMENSETZUNG ZUR VERHINDERUNG VON KORROSION UND/ODER TRIBOKORROSION VON METALLTEILEN IN EINEM MOTOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.07.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.04.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 15.01.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 30.06.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.07.2024 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | Anmelder | Für alle benannten Staaten TotalEnergies OneTech La Défense 6 2 Place Jean Millier 92400 Courbevoie / FR | [2022/27] |
Frühere [2022/18] | Für alle benannten Staaten Total Marketing Services 24 Cours Michelet 92800 Puteaux / FR | Erfinder | 01 /
NEVILLE, Anne Cobbler's Hill Main Street Linton Wetherby LS22 4HT / GB | 02 /
ABEDI ESFAHANI, Erfan 1 Richmond Court 3a Rodley Lane Leeds LS13 1LB / GB | 03 /
MORINA, Ardian 20 Talbot Crescent Leeds LS8 1AL / GB | 04 /
AMBLARD, Catherine Centre de Recherche de Solaize Chemin du Canal BP 22 69360 Solaize / FR | [2022/18] | Vertreter | Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | [2022/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20734083.7 | 26.06.2020 | [2022/18] | WO2020EP68122 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20190007180 | 28.06.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1907180 | [2022/18] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020260650 | Datum: | 30.12.2020 | Sprache: | FR | [2020/53] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3990591 | Datum: | 04.05.2022 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 30.12.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.12.2020 | Klassifikation | IPC: | C10M137/04, C10M137/12, C10N30/06, C10N30/12, C10N40/25 | [2022/18] | CPC: |
C10M137/04 (EP,CN,KR,US);
C10M137/12 (EP,CN,KR);
C10M169/04 (CN);
C10M2203/1006 (EP,CN,KR);
C10M2207/26 (EP,CN,KR,US);
C10M2215/086 (CN,US);
C10M2219/044 (CN);
C10M2219/046 (US);
C10M2223/04 (EP,CN,KR,US);
C10M2223/049 (EP,CN,KR,US);
C10M2223/06 (EP,CN,KR,US);
C10N2030/04 (US);
C10N2030/06 (EP,CN,KR);
C10N2030/12 (EP,CN,KR,US);
C10N2040/252 (EP,CN,KR,US);
C10N2040/26 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHMIERMITTELZUSAMMENSETZUNG ZUR VERHINDERUNG VON KORROSION UND/ODER TRIBOKORROSION VON METALLTEILEN IN EINEM MOTOR | [2022/18] | Englisch: | LUBRICANT COMPOSITION FOR PREVENTING CORROSION AND/OR TRIBO-CORROSION OF METAL PARTS IN AN ENGINE | [2022/18] | Französisch: | COMPOSITION LUBRIFIANTE POUR PRÉVENIR LA CORROSION ET/OU LA TRIBOCORROSION DES PIÈCES MÉTALLIQUES DANS UN MOTEUR | [2022/18] | Eintritt in die regionale Phase | 27.12.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.12.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.12.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.12.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/18] | 27.12.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.06.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.07.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.01.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.07.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0237804 (NIPPON OIL CO LTD [JP]); | [X]US4792410 (SCHWIND JAMES J [US], et al); | [X]US5549838 (MIYAGAWA TORU [JP], et al); | [X]US5843873 (BUTKE BETSY J [US], et al); | [X]EP0889112 (TONEN CORP [JP], et al); | [X]EP1308496 (LUBRIZOL CORP [US]); | [X]EP2145941 (IDEMITSU KOSAN CO [JP]); | [A]US2014096732 (BOONS CORNELIS HENDRIKUS MARIA [NL], et al); | [X]US2016010024 (BOUFFET ALAIN [FR], et al); |