EP3909125 - VERFAHREN ZUM BESTIMMEN EINES ZUSTANDS EINES ELEKTROMOTORS UND ENTSPRECHENDER ELEKTROMOTOR SOWIE VENTILATOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 23.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.10.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.12.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 24.07.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | 13.09.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZIEHL-ABEGG SE Heinz-Ziehl-Strasse 74653 Künzelsau / DE | [2021/46] | Erfinder | 01 /
OBST, Raphael Simon Victoriastraße 2/1 74613 Öhringen / DE | 02 /
KRCMAR, Mato Mathias Hofgartenweg 25/1 74613 Öhringen / DE | [N/P] |
Frühere [2021/46] | 01 /
OBST, Raphael Simon 74613 Öhringen / DE | ||
02 /
KRCMAR, Mato Mathias 74613 Öhringen / DE | Vertreter | Ullrich & Naumann PartG mbB Schneidmühlstrasse 21 69115 Heidelberg / DE | [2021/46] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20740231.4 | 05.05.2020 | [2021/46] | WO2020DE200032 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201910208637 | 13.06.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102019208637 | [2021/46] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020249167 | Datum: | 17.12.2020 | Sprache: | DE | [2020/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3909125 | Datum: | 17.11.2021 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 17.12.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.12.2020 | Klassifikation | IPC: | H02P29/024, H02P29/60, H02K11/33, H02K9/06, H02K7/14, H02K11/20 | [2024/42] | CPC: |
H02P29/60 (EP);
H02K9/06 (EP,US);
H02K11/20 (EP,US);
H02K11/33 (EP);
H02K11/35 (US);
H02K7/14 (EP);
H02P29/024 (EP);
H02K2209/00 (US);
H02K2211/03 (US);
|
Frühere IPC [2021/46] | H02P29/60, H02K9/06, H02K9/24, H02K11/20, H02H5/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM BESTIMMEN EINES ZUSTANDS EINES ELEKTROMOTORS UND ENTSPRECHENDER ELEKTROMOTOR SOWIE VENTILATOR | [2021/46] | Englisch: | METHOD FOR DETERMINING THE STATE OF AN ELECTRIC MOTOR, AND CORRESPONDING ELECTRIC MOTOR AND VENTILATOR | [2021/46] | Französisch: | PROCÉDÉ POUR DÉTERMINER UN ÉTAT D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE, MOTEUR ÉLECTRIQUE CORRESPONDANT ET VENTILATEUR | [2021/46] | Eintritt in die regionale Phase | 11.08.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.08.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.08.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.08.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.08.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/46] | 11.08.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.06.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.08.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |