EP3920943 - FLAMMHEMMENDE FLÜSSIGKONZENTRATZUSAMMENSETZUNGEN MIT MISCHUNGEN VON AMMONIUMPHOSPHATEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 14.08.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.02.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Perimeter Solutions LP 8000 Maryland Ave., Suite 350 Clayton, MO 63105 / US | [2021/50] | Erfinder | 01 /
ROBLES, Juan c/o Perimeter Solutions LP 8000 Maryland Suite 350 Clayton, Missouri 63105 / US | 02 /
MUNOZ, Marcela c/o Perimeter Solutions LP 8000 Maryland Suite 350 Clayton, Missouri 63105 / US | 03 /
KIM, Melissa c/o Perimeter Solutions LP 8000 Maryland Suite 350 Clayton, Missouri 63105 / US | [N/P] |
Frühere [2021/50] | 01 /
ROBLES, Juan Clayton, Missouri 63105 / US | ||
02 /
MUNOZ, Marcela Clayton, Missouri 63105 / US | |||
03 /
KIM, Melissa Clayton, Missouri 63105 / US | Vertreter | Lavoix Bayerstraße 83 80335 München / DE | [2021/50] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20752459.6 | 07.02.2020 | [2021/50] | WO2020US17326 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201962802902P | 08.02.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962802902 P | [2021/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020163788 | Datum: | 13.08.2020 | Sprache: | EN | [2020/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3920943 | Datum: | 15.12.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.08.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 13.08.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.01.2023 | Klassifikation | IPC: | A61K35/19, A61K38/18, A61P17/02, A62D1/00, C09K21/04 | [2022/45] | CPC: |
A62D1/005 (EP,IL,US);
A62C3/0292 (IL,US);
C09K21/04 (EP,IL,US)
|
Frühere IPC [2021/50] | A61K35/19, A61K38/18, A61P17/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FLAMMHEMMENDE FLÜSSIGKONZENTRATZUSAMMENSETZUNGEN MIT MISCHUNGEN VON AMMONIUMPHOSPHATEN | [2021/50] | Englisch: | LIQUID CONCENTRATE FIRE RETARDANT COMPOSITIONS CONTAINING MIXTURES OF AMMONIUM PHOSPHATES | [2021/50] | Französisch: | COMPOSITIONS IGNIFUGES LIQUIDES CONCENTRÉES CONTENANT DES MÉLANGES DE PHOSPHATES D'AMMONIUM | [2021/50] | Eintritt in die regionale Phase | 08.09.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.09.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 08.09.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.09.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.09.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/50] | 02.08.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]WO2014121398 (X AAN INNOVATIONS INC [CA]); | [XY]WO2018119523 (XAAN INNOVATIONS INC [CA]); | Internationale Recherche | [A]US3334045 (NELSON KENNETH E); | [XY]US3730890 (NELSON K); | [A]US4983326 (VANDERSALL HOWARD L [US]); | [A]US2015368561 (GARNER ANDREW [CA], et al); | [Y]WO2017005546 (UNIV DANMARKS TEKNISKE [DK]); | [XY]US2018037998 (KHOSLA URVASHI [US], et al) |