EP3924388 - FCMR-BINDENDE MOLEKÜLE UND VERWENDUNGEN DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 15.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.11.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.08.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.08.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten University Health Network 190 Elizabeth Street R. Fraser Elliott Building - Room 1S-417 Toronto, Ontario M5G 2C4 / CA | [2021/51] | Erfinder | 01 /
BROKX, Richard c/o University Health Network 190 Elizabeth Street R. Fraser Elliot Building - Room 1S-417 Toronto, Ontario M5G 2C4 / CA | 02 /
MASON, Jacqueline M. c/o University Health Network 190 Elizabeth Street R. Fraser Elliot Building - Room 1S-417 Toronto, Ontario M5G 2C4 / CA | 03 /
BRAY, Mark R. c/o University Health Network 190 Elizabeth Street R. Fraser Elliot Building - Room 1S-417 Toronto, Ontario M5G 2C4 / CA | [N/P] |
Frühere [2021/51] | 01 /
BROKX, Richard Toronto, Ontario M5G 2C4 / CA | ||
02 /
MASON, Jacqueline M. Toronto, Ontario M5G 2C4 / CA | |||
03 /
BRAY, Mark R. Toronto, Ontario M5G 2C4 / CA | Vertreter | Secerna LLP The Old Fire Station 18 Clifford Street York YO1 9RD / GB | [2021/51] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20756467.5 | 14.02.2020 | [2021/51] | WO2020CA50195 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201962806237P | 15.02.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962806237 P | [2021/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020163962 | Datum: | 20.08.2020 | Sprache: | EN | [2020/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3924388 | Datum: | 22.12.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.08.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CA | 20.08.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.01.2023 | Klassifikation | IPC: | C07K16/28, A61K39/395, A61P31/00, A61P35/00, A61P35/02, A61P37/02, C12N15/13, C12N5/10, C12P21/08 | [2021/51] | CPC: |
C07K16/2803 (EP,IL,KR,US);
A61P31/00 (EP,IL);
A61P35/00 (EP,IL,KR);
A61P35/02 (EP,IL,US);
A61P37/02 (EP,IL);
C12N15/63 (US);
A61K2039/505 (KR);
C07K2317/70 (EP,IL);
C07K2317/73 (EP,IL,KR,US);
C07K2317/74 (EP,IL,US);
C07K2317/75 (EP,IL,US);
C07K2317/76 (EP,IL,US);
C07K2317/92 (EP,IL,KR,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FCMR-BINDENDE MOLEKÜLE UND VERWENDUNGEN DAVON | [2021/51] | Englisch: | FCMR-BINDING MOLECULES AND USES THEREOF | [2021/51] | Französisch: | MOLÉCULES SE LIANT À FCMR ET LEURS UTILISATIONS | [2021/51] | Eintritt in die regionale Phase | 16.08.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.08.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 16.08.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.08.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.08.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/51] | 17.04.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.08.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US10023648 (HOMBACH ANDREAS [DE], et al); | Internationale Recherche | [A]WO2013136193 (UNIV HEALTH NETWORK [CA], et al) [A] 1-31*paragraphs 127, 134-186, and 192-194*; | [A]WO2015000059 (UNIV HEALTH NETWORK [CA]) [A] 1-31 *abstract, paragraphs 85, 87, 88, Examples 1 and 2* |