EP4025144 - ELEKTROPORATIONSGERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2022/28] | ELEKTROPORATIONSGERÄT UND -VERFAHREN | ||
[2023/15] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.08.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.03.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.06.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 12.03.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 14.09.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mirai Medical Limited Unit 5 Howley Court Oranmore H91 FK6C County Galway / IE | [2022/28] | Erfinder | 01 /
SODEN, Declan Dunowen, Ardfield Clonakilty, County Cork, P85 P797 / IE | 02 /
FORDE, Colin Ballyclery, Kinvara County Galway, H91 HFX2 / IE | 03 /
KINSELLA, Sean 95 Costa na Mara, Oranmore County Galway, H91 F8X5 / IE | 04 /
MOORE, Tony c/o TMC Technology Ltd. Unit 1b, Enterprise Park Inishmore, Ballincollig County Cork / IE | [2022/28] | Vertreter | Weldon O'Brien Ltd. Shannon Lodge Casement Road Bandon County Cork, P72 TN24 / IE | [2022/28] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20767504.2 | 01.09.2020 | [2022/28] | WO2020EP74374 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20190194958 | 02.09.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 19194958 | EP20190194959 | 02.09.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 19194959 | EP20200168567 | 07.04.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 20168567 | [2022/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021043779 | Datum: | 11.03.2021 | Sprache: | EN | [2021/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4025144 | Datum: | 13.07.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.03.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4025144 | Datum: | 06.09.2023 | Sprache: | EN | [2023/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.03.2021 | Klassifikation | IPC: | A61B18/12, A61N1/32, A61B18/14, C12M1/42, // A61B18/00 | [2023/15] | CPC: |
A61N1/327 (EP,US);
C12M35/02 (EP,US);
A61B18/1206 (EP);
A61B18/1477 (EP);
A61B2018/00113 (EP);
A61B2018/0016 (EP);
A61B2018/00613 (EP,US);
A61B2018/00767 (EP);
A61B2018/00875 (EP,US);
|
Frühere IPC [2022/28] | A61B18/12, A61N1/32, C12M1/42, A61B18/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROPORATIONSGERÄT | [2023/15] | Englisch: | ELECTROPORATION APPARATUS | [2023/15] | Französisch: | APPAREIL D'ÉLECTROPORATION | [2023/15] |
Frühere [2022/28] | ELEKTROPORATIONSGERÄT UND -VERFAHREN | ||
Frühere [2022/28] | AN ELECTROPORATION APPARATUS AND METHOD | ||
Frühere [2022/28] | APPAREIL ET PROCÉDÉ D'ÉLECTROPORATION | Eintritt in die regionale Phase | 03.03.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.03.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.03.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.03.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/28] | 03.03.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.08.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.03.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.07.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.07.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.07.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP23185028.0 / EP4230718 | EP24190953.0 | Einspruch (Einsprüche) | 07.06.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 06.09.2023 | ES | 06.09.2023 | HR | 06.09.2023 | PL | 06.09.2023 | RO | 06.09.2023 | RS | 06.09.2023 | SK | 06.09.2023 | SM | 06.09.2023 | NO | 06.12.2023 | GR | 07.12.2023 | IS | 06.01.2024 | [2024/26] |
Frühere [2024/23] | CZ | 06.09.2023 | |
ES | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
Frühere [2024/20] | HR | 06.09.2023 | |
RS | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
Frühere [2024/11] | HR | 06.09.2023 | |
RS | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
Frühere [2024/08] | NO | 06.12.2023 | |
GR | 07.12.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]US5702359 (HOFMANN GUNTER A [US], et al); | [YA]US6096020 (HOFMANN GUENTER A [US]); | [XI]WO2005048977 (BTG INT LTD [GB], et al); | [AD]US2006089674 (WALTERS RICHARD E [US], et al); | [XI]US2008312579 (CHANG KUOWEI [US], et al); | [XI]US2014188071 (JACOFSKY MARC C [US], et al); | [A]US2017348525 (SANO MICHAEL [US], et al); | [AD]WO2018200800 (FARAPULSE INC [US]) | vom Anmelder | US2006089674 | WO2018200800 |