EP4041836 - KLEBEBAND [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.04.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 28.09.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Certoplast Technische Klebebänder GmbH Müngstener Straße 10 42285 Wuppertal / DE | [2022/33] | Erfinder | 01 /
LEERMANN, Timo Erbschlöer Straße 77 42369 Wuppertal / DE | 02 /
RAMBUSCH, René August-Jung-Weg 10 42113 Wuppertal / DE | [2022/33] | Vertreter | Andrejewski - Honke Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB An der Reichsbank 8 45127 Essen / DE | [2022/33] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20774905.2 | 10.09.2020 | [2022/33] | WO2020EP75392 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201920105635U | 11.10.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 202019105635 U | [2022/33] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021069174 | Datum: | 15.04.2021 | Sprache: | DE | [2021/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4041836 | Datum: | 17.08.2022 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 15.04.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.04.2021 | Klassifikation | IPC: | C09J7/21, C08G63/183, C08L67/00, D03D3/00, D03D13/00, D03D15/00, D03D1/00 | [2022/33] | CPC: |
D03D15/283 (EP,CN,US);
C09J7/21 (EP,CN,US);
D03D1/0035 (EP,US);
C08G63/183 (EP);
C08L67/00 (EP);
C09J7/35 (US);
D03D13/00 (CN);
D03D13/004 (EP);
D03D3/005 (EP);
C09J2203/302 (EP,CN,US);
C09J2301/304 (US);
C09J2400/263 (EP,US);
C09J2421/00 (US);
C09J2423/04 (US);
C09J2433/00 (US);
C09J2467/006 (EP,CN,US);
C09J2471/00 (US);
C09J2477/006 (EP,CN,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/33] | Validierungsstaat(en) | MA | 06.04.2022 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KLEBEBAND | [2022/33] | Englisch: | ADHESIVE TAPE | [2022/33] | Französisch: | RUBAN ADHÉSIF | [2022/33] | Eintritt in die regionale Phase | 06.04.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.04.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.04.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.04.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/33] | 06.04.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.09.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [YD]DE202019100588U (CERTOPLAST TECHNISCHE KLEBEBAENDER GMBH [DE]) [YD] 1-15 * abstract ** paragraphs [0001] , [0018] , [0019] , [0021] - paragraph [0023]; claims 1-3,6,9,10,13 *; | [Y]EP3514211 (CERTOPLAST TECHNISCHE KLEBEBAENDER GMBH [DE]) [Y] 1-15 * abstract * * paragraphs [0008] , [0012] - paragraph [0017]; claim - * | vom Anmelder | DE1710320 | DE60031332T | EP1911633 | DE202019100588U |