EP4077094 - VORRICHTUNG ZUM BETÄTIGEN DES VERSCHLUSSES EINER AUTOMATISCHEN MITTELPUFFERKUPPLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.03.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.12.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.08.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.09.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.06.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 02.10.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 05.06.2024 [2024/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Voith Patent GmbH St. Pöltener Straße 43 89522 Heidenheim / DE | [2022/43] | Erfinder | 01 /
STEINKAMPF, Andy Leipziger Str. 20 38300 Wolfenbüttel / DE | 02 /
HÜBNER, Eva-Marie Im Finkenhof 2 37181 Hardegsen / DE | [2022/43] | Vertreter | Voith Patent GmbH - Patentabteilung St. Pöltener Straße 43 89522 Heidenheim / DE | [2022/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20776085.1 | 15.09.2020 | [2022/43] | WO2020EP75708 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201910134906 | 18.12.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102019134906 | [2022/43] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021121692 | Datum: | 24.06.2021 | Sprache: | DE | [2021/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4077094 | Datum: | 26.10.2022 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.06.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4077094 | Datum: | 05.06.2024 | Sprache: | DE | [2024/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.06.2021 | Klassifikation | IPC: | B61G3/14 | [2022/43] | CPC: |
B61G3/14 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUM BETÄTIGEN DES VERSCHLUSSES EINER AUTOMATISCHEN MITTELPUFFERKUPPLUNG | [2022/43] | Englisch: | DEVICE FOR ACTUATING THE LOCK OF AN AUTOMATIC MIDDLE BUFFER COUPLING | [2022/43] | Französisch: | DISPOSITIF D'ACTIONNEMENT DE LA SERRURE D'UN COUPLAGE TAMPON INTERMÉDIAIRE AUTOMATIQUE | [2022/43] | Eintritt in die regionale Phase | 18.07.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.07.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.07.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.07.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/43] | 18.07.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.02.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.08.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.12.2023 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 05.03.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.04.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.04.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.04.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP1149751 (KNORR BREMSE BR SYSTEME FUER S [DE]); | [A]EP1894808 (SCHWAB VERKEHRSTECHNIK AG [CH]); | [A]WO2012169959 (EGO INT BV [BE], et al); | [XI]CN206589896U (BYD CO LTD) | vom Anmelder | DE10020351 |