EP4035148 - MODALE HALLEFFEKTE FÜR EINEN AKUSTISCHEN RAUM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 23.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.07.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 03.04.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 28.10.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.08.2024 | Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eventide Inc. 1 Alsan Way Little Ferry, NJ 07643 / US | [2022/31] | Erfinder | 01 /
HERMAN, Woodrow, Q. 375 South End Avenue Apt. 20s New York, NY 10280 / US | 02 /
WEDELICH, Russell Eventide, Inc. 1 Alsan Way Little Ferry, NJ 07643 / US | 03 /
AGNELLO, Anthony, M. Eventide, Inc. 1 Alsan Way Little Ferry, NJ 07643 / US | [2022/31] | Vertreter | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2022/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20793196.5 | 24.09.2020 | [2022/31] | WO2020US52386 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201916585036 | 27.09.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201916585036 | [2022/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021061906 | Datum: | 01.04.2021 | Sprache: | EN | [2021/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4035148 | Datum: | 03.08.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.04.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.04.2021 | Klassifikation | IPC: | G10H1/00, G10H1/12, G10K15/08, G10L25/00, H04S7/00 | [2022/31] | CPC: |
G10H1/125 (EP);
G10H1/0091 (EP,US);
G10H1/0008 (US);
G10K11/17854 (EP);
G10K15/02 (EP);
G10K15/08 (EP);
G10L21/003 (EP);
H04S7/305 (EP);
G10G7/02 (US);
G10H2210/281 (EP,US);
G10H5/02 (US);
G10H7/02 (US);
G10L25/48 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MODALE HALLEFFEKTE FÜR EINEN AKUSTISCHEN RAUM | [2022/31] | Englisch: | MODAL REVERB EFFECTS FOR AN ACOUSTIC SPACE | [2022/31] | Französisch: | EFFETS DE RÉVERBÉRATION MODALE POUR UN ESPACE ACOUSTIQUE | [2022/31] | Eintritt in die regionale Phase | 24.03.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.03.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.03.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.03.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/31] | 24.03.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.11.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.06.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.10.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.04.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2022 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   31.03.2023 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP1516511 (GENELEC OY [FI]) [A] 1-26 * abstract * * paragraph [0002] - paragraph [0004] * * paragraph [0009] - paragraph [0012] ** paragraph [0060] - paragraph [0092] *; | [A]EP2639787 (YAMAHA CORP [JP]) [A] 1-26 * abstract * * paragraph [0004] - paragraph [0034] *; | [A]EP2902999 (YAMAHA CORP [JP]) [A] 1-26 * paragraph [0003] - paragraph [0014] * * paragraph [0028] - paragraph [0053] * * abstract *; | [XA]US9805704 (ABEL JONATHAN S [US]) [X] 1,3,9,10,14,16,22,23 * abstract * * column 1, lines 15-20 * * column 4, line 43 - column 7, line 28 * * column 8, line 63 - column 14, line 47 * [A] 2,4-8,11-13,15,17-21,24-26; | [A]US10019980 (ABEL JONATHAN [US]) [A] 1-26 * abstract * * column 3, line 62 - column 12, line 50 * |