EP4048509 - VERBESSERUNGEN BEI DER HERSTELLUNG VON WINDTURBINENSCHAUFELN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.05.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 04.11.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.10.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten VESTAS WIND SYSTEMS A/S Hedeager 42 8200 Aarhus N / DK | [2022/35] | Erfinder | 01 /
RANDALL, Stephen 23 Coronation Rd Cowes PO31 7JY / GB | 02 /
SMITH, Jonathan 200 Botley Road Burridge SO311BL / GB | 03 /
BECH, Anton Los Girasoles fase 1. Casa 15 13005 Ciudad Real / ES | [2022/35] | Vertreter | Vestas Patents Department Hedeager 42 8200 Aarhus N / DK | [2022/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20797024.5 | 21.10.2020 | [2022/35] | WO2020DK50289 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DK2019PA70662 | 23.10.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DK PA201970662 | [2022/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021078347 | Datum: | 29.04.2021 | Sprache: | EN | [2021/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4048509 | Datum: | 31.08.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.04.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.04.2021 | Klassifikation | IPC: | B29C65/50, C09J7/35, C09J201/00, F03D1/06, B29L31/08 | [2022/35] | CPC: |
B29C66/545 (EP);
B29D99/0028 (EP,US);
B29C65/4835 (EP);
B29C65/5021 (EP);
B29C65/5028 (EP);
B29C65/5057 (EP);
B29C66/112 (EP);
B29C66/1122 (EP);
B29C66/131 (EP);
B29C66/301 (EP);
B29C66/543 (EP);
B29C66/61 (EP);
B29C66/636 (EP);
B29C66/8264 (EP);
C08J5/12 (EP);
C09J5/06 (EP);
C09J7/10 (EP);
F03D1/0675 (EP);
F03D1/0684 (US);
B29C66/7212 (EP);
B29K2023/06 (US);
B29K2063/00 (US);
B29K2067/00 (US);
B29K2105/0097 (US);
B29K2105/04 (US);
B29K2307/04 (US);
B29K2309/08 (US);
B29L2031/085 (EP);
C09J2203/35 (EP);
C09J2301/208 (EP);
F05D2230/23 (US)
(-)
| C-Set: |
B29C66/7212, B29K2307/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERUNGEN BEI DER HERSTELLUNG VON WINDTURBINENSCHAUFELN | [2022/35] | Englisch: | IMPROVEMENTS RELATING TO THE MANUFACTURE OF WIND TURBINE BLADES | [2022/35] | Französisch: | AMÉLIORATIONS SE RAPPORTANT À LA FABRICATION DE PALES D'ÉOLIENNE | [2022/35] | Eintritt in die regionale Phase | 18.05.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.05.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.05.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.05.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/35] | 18.05.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 09.12.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2007048408 (LM GLASFIBER AS [DK], et al); | [XI]DE102008037386 (GEN ELECTRIC [US]); | [A]GB2535697 (VESTAS WIND SYS AS [DK]); | [XA]US2017067439 (YARBROUGH AARON A [US], et al) |