EP4072306 - KARTUSCHE, SYSTEM UND VERFAHREN ZUR AUSGABE EINES GEFRORENEN KONFEKTS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.06.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.03.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.09.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.06.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 09.11.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SI | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Unilever IP Holdings B.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | [2022/42] | Erfinder | 01 /
JOUSSE, Fabien, Frédéric, Raymond, Marie Unilever R&D Colworth Sharnbrook Bedford Bedfordshire MK44 1LQ / GB | 02 /
SHERWOOD, Paul, Leonard Unilever R&D Colworth Sharnbrook Bedford Bedfordshire MK44 1LQ / GB | [2022/42] | Vertreter | Fijnvandraat, Arnoldus Unilever Patent Group Bronland 14 6708 WH Wageningen / NL | [2022/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20799704.0 | 03.11.2020 | [2022/42] | WO2020EP80737 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20190215398 | 11.12.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 19215398 | [2022/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021115683 | Datum: | 17.06.2021 | Sprache: | EN | [2021/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4072306 | Datum: | 19.10.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.06.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4072306 | Datum: | 05.07.2023 | Sprache: | EN | [2023/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.06.2021 | Klassifikation | IPC: | A23G9/28, B65D3/16, B65D83/00, B65D85/78, B65D3/18 | [2022/42] | CPC: |
A23G9/28 (EP);
A23G9/283 (EP);
A23G9/288 (EP);
B65D3/18 (EP);
B65D83/0033 (EP);
B65D85/78 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KARTUSCHE, SYSTEM UND VERFAHREN ZUR AUSGABE EINES GEFRORENEN KONFEKTS | [2022/42] | Englisch: | CARTRIDGE, SYSTEM AND METHOD FOR DISPENSING A FROZEN CONFECTION | [2022/42] | Französisch: | CARTOUCHE, SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DISTRIBUTION D'UNE CONFISERIE CONGELÉE | [2023/10] |
Frühere [2022/42] | CARTOUCHE, SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DISTRIBUTION DE CONFISERIE GLACÉE | Eintritt in die regionale Phase | 22.04.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.04.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.04.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.10.2021 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 22.04.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/42] | 22.04.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.03.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.05.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.05.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.05.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.04.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 05.07.2023 | CZ | 05.07.2023 | DK | 05.07.2023 | EE | 05.07.2023 | ES | 05.07.2023 | FI | 05.07.2023 | HR | 05.07.2023 | LT | 05.07.2023 | LV | 05.07.2023 | MC | 05.07.2023 | NL | 05.07.2023 | PL | 05.07.2023 | RO | 05.07.2023 | RS | 05.07.2023 | SE | 05.07.2023 | SI | 05.07.2023 | SK | 05.07.2023 | SM | 05.07.2023 | NO | 05.10.2023 | GR | 06.10.2023 | LU | 03.11.2023 | IS | 05.11.2023 | PT | 06.11.2023 | CH | 30.11.2023 | [2024/36] |
Frühere [2024/34] | AT | 05.07.2023 | |
CZ | 05.07.2023 | ||
DK | 05.07.2023 | ||
EE | 05.07.2023 | ||
ES | 05.07.2023 | ||
FI | 05.07.2023 | ||
HR | 05.07.2023 | ||
LT | 05.07.2023 | ||
LV | 05.07.2023 | ||
MC | 05.07.2023 | ||
NL | 05.07.2023 | ||
PL | 05.07.2023 | ||
RO | 05.07.2023 | ||
RS | 05.07.2023 | ||
SE | 05.07.2023 | ||
SK | 05.07.2023 | ||
SM | 05.07.2023 | ||
NO | 05.10.2023 | ||
GR | 06.10.2023 | ||
LU | 03.11.2023 | ||
IS | 05.11.2023 | ||
PT | 06.11.2023 | ||
CH | 30.11.2023 | ||
Frühere [2024/32] | AT | 05.07.2023 | |
CZ | 05.07.2023 | ||
DK | 05.07.2023 | ||
EE | 05.07.2023 | ||
ES | 05.07.2023 | ||
FI | 05.07.2023 | ||
HR | 05.07.2023 | ||
LT | 05.07.2023 | ||
LV | 05.07.2023 | ||
MC | 05.07.2023 | ||
NL | 05.07.2023 | ||
PL | 05.07.2023 | ||
RO | 05.07.2023 | ||
RS | 05.07.2023 | ||
SE | 05.07.2023 | ||
SK | 05.07.2023 | ||
SM | 05.07.2023 | ||
NO | 05.10.2023 | ||
GR | 06.10.2023 | ||
IS | 05.11.2023 | ||
PT | 06.11.2023 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 05.07.2023 | |
CZ | 05.07.2023 | ||
DK | 05.07.2023 | ||
EE | 05.07.2023 | ||
ES | 05.07.2023 | ||
FI | 05.07.2023 | ||
HR | 05.07.2023 | ||
LT | 05.07.2023 | ||
LV | 05.07.2023 | ||
NL | 05.07.2023 | ||
PL | 05.07.2023 | ||
RO | 05.07.2023 | ||
RS | 05.07.2023 | ||
SE | 05.07.2023 | ||
SK | 05.07.2023 | ||
SM | 05.07.2023 | ||
NO | 05.10.2023 | ||
GR | 06.10.2023 | ||
IS | 05.11.2023 | ||
PT | 06.11.2023 | ||
Frühere [2024/22] | AT | 05.07.2023 | |
CZ | 05.07.2023 | ||
DK | 05.07.2023 | ||
ES | 05.07.2023 | ||
FI | 05.07.2023 | ||
HR | 05.07.2023 | ||
LT | 05.07.2023 | ||
LV | 05.07.2023 | ||
NL | 05.07.2023 | ||
PL | 05.07.2023 | ||
RO | 05.07.2023 | ||
RS | 05.07.2023 | ||
SE | 05.07.2023 | ||
SM | 05.07.2023 | ||
NO | 05.10.2023 | ||
GR | 06.10.2023 | ||
IS | 05.11.2023 | ||
PT | 06.11.2023 | ||
Frühere [2024/20] | AT | 05.07.2023 | |
ES | 05.07.2023 | ||
FI | 05.07.2023 | ||
HR | 05.07.2023 | ||
LT | 05.07.2023 | ||
LV | 05.07.2023 | ||
NL | 05.07.2023 | ||
PL | 05.07.2023 | ||
RS | 05.07.2023 | ||
SE | 05.07.2023 | ||
SM | 05.07.2023 | ||
NO | 05.10.2023 | ||
GR | 06.10.2023 | ||
IS | 05.11.2023 | ||
PT | 06.11.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 05.07.2023 | |
ES | 05.07.2023 | ||
FI | 05.07.2023 | ||
HR | 05.07.2023 | ||
LT | 05.07.2023 | ||
LV | 05.07.2023 | ||
NL | 05.07.2023 | ||
PL | 05.07.2023 | ||
RS | 05.07.2023 | ||
SE | 05.07.2023 | ||
NO | 05.10.2023 | ||
GR | 06.10.2023 | ||
IS | 05.11.2023 | ||
PT | 06.11.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 05.07.2023 | |
ES | 05.07.2023 | ||
FI | 05.07.2023 | ||
LT | 05.07.2023 | ||
NL | 05.07.2023 | ||
SE | 05.07.2023 | ||
NO | 05.10.2023 | ||
GR | 06.10.2023 | ||
IS | 05.11.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 05.07.2023 | |
NL | 05.07.2023 | ||
NO | 05.10.2023 | ||
GR | 06.10.2023 | ||
Frühere [2024/05] | NL | 05.07.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [YD]EP0995685 (WELLS ANDREW MICHAEL [GB]) [YD] 1-11 * paragraph [0020] - paragraph [0038]; figures 1-13 *; | [Y]US6371335 (MACEWEN GEORGE EDWARD [US]) [Y] 1-11* column 2, line 62 - column 4, line 64; figures 1-3 * | vom Anmelder | EP0995685 | US2002119221 | WO2013124193 |