EP3881046 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR HOCHSPANNUNGSLECKDETEKTION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.09.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.10.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.06.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.08.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.12.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PACKAGING TECHNOLOGIES & INSPECTION, LLC 8 Skyline Drive Hawthorne, NY 10532 / US | [2021/38] | Erfinder | 01 /
TRELOAR, Ross 300 Columbus Ave. 2L Tuckahoe, New York 10707 / US | 02 /
O'SULLIVAN, Andrew 145 4th Ave. Apt. 4L Brooklyn, New York 11217 / US | 03 /
WOLF, Heinz 174 River Rd. Hackettstown, New Jersey 07840 / US | [2021/38] | Vertreter | Gibler & Poth Patentanwälte KG Dorotheergasse 7/14 1010 Wien / AT | [2021/38] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20818616.3 | 02.04.2020 | [2021/38] | WO2020US26398 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201916434546 | 07.06.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201916434546 | [2021/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020247053 | Datum: | 10.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3881046 | Datum: | 22.09.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.12.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3881046 | Datum: | 08.11.2023 | Sprache: | EN | [2023/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 10.12.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.07.2022 | Klassifikation | IPC: | G01M3/40, G01M3/16, G01M3/04, G01N27/61, G01N27/00, G01N27/24, G01N27/22, G01N19/08, G01L5/00, G01M3/02, G01N27/60 | [2022/34] | CPC: |
G01M3/16 (EP,CN,KR,US);
G01M3/40 (EP,CN,KR,US);
G01M3/02 (US);
G01M3/022 (EP);
G01M3/04 (CN);
G01M3/045 (KR,US);
G01M3/26 (KR,US);
G01N19/08 (CN);
G01N27/00 (KR,US);
G01N27/007 (US);
G01N27/205 (US);
G01N27/60 (US);
G01N27/61 (CN);
G01M3/06 (US);
G01M3/12 (US);
|
Frühere IPC [2021/38] | G01M3/40, G01M3/16, G01M3/04, G01N27/61, G01N27/00, G01N27/24, G01N27/22, G01N19/08, G01L5/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/38] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR HOCHSPANNUNGSLECKDETEKTION | [2021/38] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR HIGH VOLTAGE LEAK DETECTION | [2021/38] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION DE FUITE HAUTE TENSION | [2021/38] | Eintritt in die regionale Phase | 11.06.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.06.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 11.06.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.06.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.06.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/38] | 03.02.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.06.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.09.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.09.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.09.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP23207685.1 / EP4312023 | Einspruch (Einsprüche) | 09.08.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 08.11.2023 | HR | 08.11.2023 | RO | 08.11.2023 | RS | 08.11.2023 | SK | 08.11.2023 | SM | 08.11.2023 | NO | 08.02.2024 | GR | 09.02.2024 | IS | 08.03.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/35] | CZ | 08.11.2023 | |
HR | 08.11.2023 | ||
RO | 08.11.2023 | ||
RS | 08.11.2023 | ||
SM | 08.11.2023 | ||
NO | 08.02.2024 | ||
GR | 09.02.2024 | ||
IS | 08.03.2024 | ||
Frühere [2024/33] | HR | 08.11.2023 | |
RS | 08.11.2023 | ||
SM | 08.11.2023 | ||
NO | 08.02.2024 | ||
GR | 09.02.2024 | ||
IS | 08.03.2024 | ||
Frühere [2024/27] | HR | 08.11.2023 | |
RS | 08.11.2023 | ||
NO | 08.02.2024 | ||
GR | 09.02.2024 | ||
IS | 08.03.2024 | ||
Frühere [2024/20] | GR | 09.02.2024 | |
IS | 08.03.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3044550 (SORTIMAT CREUZ & CO GMBH [DE]); | [A]US2003047005 (STALNAKER THOMAS A [US], et al); | [A]JP2004264190 (GUNZE KK); | [A]WO2017123838 (GORE & ASS [US]); | [XAI]WO2017136007 (PACKAGING TECH & INSPECTION LLC [US]) | Internationale Recherche | [YA]US2003047005 (STALNAKER THOMAS A [US], et al); | [A]WO2013011329 (PACKTESTER LTD [GB], et al); | [YA]WO2017136007 (PACKAGING TECH & INSPECTION LLC [US]); | [PY]WO2019157036 (PACKAGING TECH & INSPECTION LLC [US]) | vom Anmelder | DE3044550 | US2003047005 | JP2004264190 | WO2017123838 | WO2017136007 |